LOPEZ DUQUE ALBERTO
Informe ejecutivo de LOPEZ DUQUE ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ DUQUE ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NIETOS DE CANDIDO SA | Consejero Delegado Solidario | 19/06/2013 | |
NIETOS DE CANDIDO SA | Presidente | 19/06/2013 | |
NIETOS DE CANDIDO SA | Consejero | 19/06/2013 | |
MESON DE CANDIDO SA | Administrador Solidario | 29/01/2009 |
VINCULACIONES DE LOPEZ DUQUE ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ DUQUE ALBERTO
Empresa: MESON DE CANDIDO SA
Administrador Solidario
- Cuerdo Martin Maria Angeles
- Lopez Duque Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 321 , F 192, S 8, H SG 639, I/A 12 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-40
Empresa: NIETOS DE CANDIDO SA
Consejero Delegado Solidario
- Cuerdo Martin Maria Angeles
- Lopez Duque Alberto
Consejero
- Cuerdo Martin Maria Angeles
- Lopez Cuerdo Ana
- Lopez Duque Alberto
Presidente
- Lopez Duque Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31 , F 134, S 8, H SG 625, I/A 11 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-40
Empresa: MESON DE CANDIDO SA
Administrador Solidario
- Cuerdo Martin Maria Angeles
- Lopez Duque Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32 , F 33, S 8, H SG 639, I/A 9 (31/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-40
Empresa: MESON DE CANDIDO SA
Administrador Solidario
- Cuerdo Martin Maria Angeles
- Lopez Duque Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32 , F 30, S 8, H SG 639, I/A 6 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-40
Empresa: NIETOS DE CANDIDO SA
Consejero Delegado Solidario
- Cuerdo Martin Maria Angeles
- Lopez Duque Alberto
Consejero
- Cuerdo Martin Maria Angeles
- Lopez Cuerdo Ana
- Lopez Duque Alberto
Presidente
- Lopez Duque Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31 , F 130, S 8, H SG 625, I/A 8 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-40
Empresa: MESON DE CANDIDO SA
Administrador Solidario
- Cuerdo Martin Maria Angeles
- Lopez Duque Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32 , F 30, S 8, H SG 639, I/A 5 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-40
Empresa: MESON DE CANDIDO SA
Administrador Solidario
- Cuerdo Martin Maria Angeles
- Lopez Duque Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32 , F 30, S 8, H SG 639, I/A 5 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-40
Información de LOPEZ DUQUE ALBERTO
Mostramos los datos de LOPEZ DUQUE ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ DUQUE ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos