LOPEZ DIAZ MARIA EUGENIA
Informe ejecutivo de LOPEZ DIAZ MARIA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE LOPEZ DIAZ MARIA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAFOPT SL | Administrador Solidario | 09/09/2015 | |
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES GRUPO 10 SL | Administrador Solidario | 03/08/2015 | |
JARABAGO SL | Administrador Solidario | 03/08/2015 | |
RAFAPIMA SL | Administrador Solidario | 04/06/2009 | 28/07/2015 |
JOJUGONMO SL | Administrador Solidario | 28/07/2015 | |
VOLCAN ROJO SA | Consejero | 17/09/2010 | 27/07/2015 |
GONMOTORO SL | Administrador Solidario | 22/05/2015 | |
JARABA SA | Administrador Solidario | 18/12/2014 |
VINCULACIONES DE LOPEZ DIAZ MARIA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ DIAZ MARIA EUGENIA
Empresa: RAFOPT SL
Administrador Solidario
- Lopez Diaz Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1409 , F 144, S 8, H GC 20435, I/A 10 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-35
Empresa: JARABAGO SL
Administrador Solidario
- Lopez Diaz Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631 , F 120, S 8, H GC 29461, I/A 4 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-35
Administrador Solidario
- Lopez Diaz Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1435 , F 109, S 8, H GC 1546, I/A 12 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-35
Empresa: JOJUGONMO SL
Administrador Solidario
- Lopez Diaz Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1444 , F 31, S 8, H GC 21697, I/A 7 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-35
Empresa: RAFAPIMA SL
Administrador Solidario
- Lopez Diaz Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1539 , F 162, S 8, H GC 25645, I/A 5 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-35
Empresa: VOLCAN ROJO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gonzalez-jaraba Gonzalez Rafael
- Gonzalez Montoro Jose Julio
- Lopez Diaz Maria Eugenia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1906 , F 46, S 8, H GC 5707, I/A 12 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-35
Empresa: GONMOTORO SL
Administrador Solidario
- Lopez Diaz Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 193, S 8, H GC 21685, I/A 8 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-35
Empresa: JARABA SA
Administrador Solidario
- Gonzalez-jaraba Gonzalez Rafael
- Gonzalez Montoro Jose Julio
- Lopez Diaz Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1906 , F 74, S 8, H GC 963, I/A 17 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-35
Empresa: VOLCAN ROJO SA
Consejero
- Gonzalez-jaraba Gonzalez Rafael
- Gonzalez Montoro Jose Julio
- Lopez Diaz Maria Eugenia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1906 , F 46, S 8, H GC 5707, I/A 11 (17/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-188-35
Empresa: RAFAPIMA SL
Administrador Solidario
- Lopez Diaz Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1539 , F 162, S 8, H GC 25645, I/A 4 (04/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-112-35
Información de LOPEZ DIAZ MARIA EUGENIA
Mostramos los datos de LOPEZ DIAZ MARIA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ DIAZ MARIA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos