LOPEZ DEL REY ALAZNE
Informe ejecutivo de LOPEZ DEL REY ALAZNE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE LOPEZ DEL REY ALAZNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARRIGUES HUMAN CAPITAL SERVICES SLP | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/02/2018 | |
GARRIGUES CONSULTORIA DE EMPRESA FAMILIAR SLP | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/02/2018 | |
CENTRO EUROPEO DE ESTUDIOS Y FORMACION EMPRESARIAL GARRIGUES SLP | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/02/2018 | |
J & A GARRIGUES SLP | Apoderado | 15/02/2018 | |
GARRIGUES IP SLP | Apoderado | 15/02/2018 | |
G-ADVISORY CONSULTORIA TECNICA ECONOMICA Y ESTRATEGICA SLP | Apoderado | 12/02/2018 | |
GARRIGUES PORTUGAL SLP | Apoderado | 09/02/2018 |
VINCULACIONES DE LOPEZ DEL REY ALAZNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ DEL REY ALAZNE
Empresa: GARRIGUES HUMAN CAPITAL SERVICES SLP
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lopez Del Rey Alazne
- Perez Redondo Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22907 , F 41, S 8, H M 335296, I/A 35 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lopez Del Rey Alazne
- Perez Redondo Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26019 , F 50, S 8, H M 144042, I/A 49 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lopez Del Rey Alazne
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25657 , F 220, S 8, H M 342455, I/A 44 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-28
Empresa: GARRIGUES IP SLP
Apoderado
- Lopez Del Rey Alazne
- Perez Redondo Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31717 , F 62, S 8, H M 121814, I/A 72 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-28
Empresa: J & A GARRIGUES SLP
Apoderado
- Lopez Del Rey Alazne
- Moraga Rodriguez Juan Ignacio
- Perez Redondo Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35030 , F 92, S 8, H M 190538, I/A 468 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-28
Apoderado
- Lopez Del Rey Alazne
- Perez Redondo Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35650 , F 24, S 8, H M 269909, I/A 71 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-28
Empresa: GARRIGUES PORTUGAL SLP
Apoderado
- Lopez Del Rey Alazne
- Moraga Rodriguez Juan Ignacio
- Perez Redondo Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34707 , F 188, S 8, H M 390841, I/A 211 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-28
Información de LOPEZ DEL REY ALAZNE
Mostramos los datos de LOPEZ DEL REY ALAZNE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ DEL REY ALAZNE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos