LOPEZ DEL CAMPO NOELIA
Informe ejecutivo de LOPEZ DEL CAMPO NOELIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE LOPEZ DEL CAMPO NOELIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROYAL CANIN IBERICA SA | Apoderado Solidario | 09/01/2024 | |
ROYAL CANIN IBERICA SA | Apoderado | 06/02/2023 | |
ROYAL CANIN IBERICA SA | Apoderado Solidario | 14/02/2022 | |
ROYAL CANIN IBERICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/11/2021 | |
ROYAL CANIN IBERICA SA | Apoderado Solidario | 27/03/2021 |
VINCULACIONES DE LOPEZ DEL CAMPO NOELIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ DEL CAMPO NOELIA
Empresa: ROYAL CANIN IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Arias Fuertes Alvaro
- Lopez Del Campo Noelia
- Martinez Javier Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45670 , F 156, S 8, H M 70089, I/A 79 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
Empresa: ROYAL CANIN IBERICA SA
Apoderado
- Arias Fuertes Alvaro
- Lopez Del Campo Noelia
- Martinez Javier Ignacio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36449 , F 224, S 8, H M 70089, I/A 76 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-28
Empresa: ROYAL CANIN IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Arias Fuertes Alvaro
- Arias Fuertes Alvaro
- Arias Fuertes Alvaro
- Lopez Del Campo Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36449 , F 221, S 8, H M 70089, I/A 72 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
Empresa: ROYAL CANIN IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Champer Garcia Tomas
- Lopez Del Campo Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36449 , F 219, S 8, H M 70089, I/A 71 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-28
Empresa: TWITCH INTERACTIVE SPAIN SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Lopez Del Campo Noelia
- Polo Bodas Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40646 , F 151, S 8, H M 721286, I/A 11 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-28
Empresa: ROYAL CANIN IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Lopez Del Campo Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36449 , F 218, S 8, H M 70089, I/A 66 (27/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-28
Empresa: AMAZON ONLINE SPAIN SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41037 , F 66, S 8, H M 623518, I/A 42 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Empresa: AMAZON SPAIN SERVICES SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38468 , F 206, S 8, H M 401234, I/A 118 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Empresa: TWITCH INTERACTIVE SPAIN SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40646 , F 151, S 8, H M 721286, I/A 10 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Empresa: TWITCH INTERACTIVE SPAIN SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40646 , F 151, S 8, H M 721286, I/A 10 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ DEL CAMPO NOELIA
Mostramos los datos de LOPEZ DEL CAMPO NOELIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ DEL CAMPO NOELIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos