LOPEZ DEL AMO MOYA ANTONIO DE PADUA
Informe ejecutivo de LOPEZ DEL AMO MOYA ANTONIO DE PADUA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ DEL AMO MOYA ANTONIO DE PADUA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SYT INVERSIONES PALMA 2014 SL | Administrador Unico | 27/10/2014 |
VINCULACIONES DE LOPEZ DEL AMO MOYA ANTONIO DE PADUA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ DEL AMO MOYA ANTONIO DE PADUA
Empresa: SYT INVERSIONES PALMA 2014 SL
Administrador Unico
- Lopez Del Amo Moya Antonio De Padua
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2564 , F 217, S 8, H PM 73377, I/A 3 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-07
Empresa: XITON PALMA SL
Administrador Solidario
- Lopez Del Amo Moya Antonio De Padua
- Roig Company Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2541 , F 12, S 8, H PM 72103, I/A 3 (04/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-07
Empresa: XITON PALMA SL
Administrador Solidario
- Lopez Del Amo Moya Antonio De Padua
- Roig Company Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2541 , F 11, S 8, H PM 72103, I/A 1 (04/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-07
Información de LOPEZ DEL AMO MOYA ANTONIO DE PADUA
Mostramos los datos de LOPEZ DEL AMO MOYA ANTONIO DE PADUA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ DEL AMO MOYA ANTONIO DE PADUA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos