LOPEZ DE PABLO LOPEZ JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de LOPEZ DE PABLO LOPEZ JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LOPEZ DE PABLO LOPEZ JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KYNDRYL ESPAÑA SA | Apoderado | 06/09/2021 |
VINCULACIONES DE LOPEZ DE PABLO LOPEZ JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ DE PABLO LOPEZ JOSE IGNACIO
Apoderado
- Lopez De Pablo Lopez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39398 , F 132, S 8, H M 142949, I/A 116 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-177-28
Empresa: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aranguren Escobar Luis
- Cortes Peciña Enrique
- Frias Sanchez Rafael
- Frias Sanchez Rafael
- Lopez De Pablo Lopez Jose Ignacio
- Lopez De Pablo Lopez Jose Ignacio
- Morales Camprubi Maria Luisa
- Sanchez Ricart Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38776 , F 154, S 8, H M 28146, I/A 1411 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-177-28
Empresa: KYNDRYL ESPAÑA SA
Apoderado
- Lopez De Pablo Lopez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42192 , F 69, S 8, H M 738231, I/A 19 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-28
Empresa: IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aranguren Escobar Luis
- Berges Galvan Pablo
- Frias Sanchez Rafael
- Frias Sanchez Rafael
- Goncakova Gabriela
- Lafranke Hernandez Maria Del Mar
- Lopez De Pablo Lopez Jose Ignacio
- Lopez De Pablo Lopez Jose Ignacio
- Molina Garcia Eduardo-jose
- Morales Camprubi Maria Luisa
- Ordoñez Alfonsin Miguel Angel
- Sanchez Ricart Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35848 , F 47, S 8, H M 104742, I/A 480 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-28
Empresa: IBM INTERNATIONAL SERVICES CENTER SA
Apoderado
- Frias Sanchez Rafael
- Goncakova Gabriela
- Lopez De Pablo Lopez Jose Ignacio
- Morales Camprubi Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38985 , F 141, S 8, H M 28018, I/A 256 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-175-28
Empresa: IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA SA
Apoderado
- Lopez De Pablo Lopez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35848 , F 22, S 8, H M 104742, I/A 444 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28
Empresa: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA
Apoderado
- Lopez De Pablo Lopez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38776 , F 137, S 8, H M 28146, I/A 1382 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-28
Empresa: IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA SA
Apoderado
- Lopez De Pablo Lopez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24969 , F 38, S 8, H M 104742, I/A 251 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-73-28
Empresa: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA
Apoderado
- Lopez De Pablo Lopez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22486 , F 92, S 8, H M 28146, I/A 1114 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-73-28
Empresa: IBM INTERNATIONAL SERVICES CENTER SA
Apoderado
- Lopez De Pablo Lopez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18242 , F 215, S 8, H M 28018, I/A 156 (31/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-73-28
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ DE PABLO LOPEZ JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de LOPEZ DE PABLO LOPEZ JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ DE PABLO LOPEZ JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos