LOPEZ DE LA FUENTE JOEL
Informe ejecutivo de LOPEZ DE LA FUENTE JOEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ DE LA FUENTE JOEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MYBUBBLE SL | Administrador Solidario | 31/03/2014 |
VINCULACIONES DE LOPEZ DE LA FUENTE JOEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ DE LA FUENTE JOEL
Empresa: MARKETING CLEGANE SL
Liquidador
- Lopez De La Fuente Joel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37969 , F 41, S 8, H M 676057, I/A 2 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-28
Empresa: MARKETING CLEGANE SL
Administrador Unico
- Lopez De La Fuente Joel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37969 , F 41, S 8, H M 676057, I/A 2 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-28
Empresa: ABERFURA EDUCACION Y EXCELENCIA SL
Administrador Solidario
- Gomez Brioso Jacobo Maximiliano
- Lopez De La Fuente Joel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40052 , F 29, S 8, H M 711612, I/A 2 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-28
Empresa: ABERFURA EDUCACION Y EXCELENCIA SL
Administrador Solidario
- Gomez Brioso Jacobo Maximiliano
- Lopez De La Fuente Joel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40052 , F 29, S 8, H M 711612, I/A 1 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
Empresa: MARKETING CLEGANE SL
Administrador Unico
- Lopez De La Fuente Joel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37969 , F 41, S 8, H M 676057, I/A 1 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-28
Empresa: MARKETING CLEGANE SL
Socio Único
- Lopez De La Fuente Joel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37969 , F 41, S 8, H M 676057, I/A 1 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-28
Empresa: MYBUBBLE SL
Administrador Solidario
- Grande Nuñez Carlos
- Lopez De La Fuente Joel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32146 , F 53, S 8, H M 578489, I/A 1 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-28
Información de LOPEZ DE LA FUENTE JOEL
Mostramos los datos de LOPEZ DE LA FUENTE JOEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ DE LA FUENTE JOEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos