LOPEZ DAVIDSON JOSE
Informe ejecutivo de LOPEZ DAVIDSON JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ DAVIDSON JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOPEZ MORILLAS SA | Administrador Mancomunado | 17/01/2024 | |
MPP GLOBAL IMPACT SL | Administrador Mancomunado | 12/03/2021 |
VINCULACIONES DE LOPEZ DAVIDSON JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ DAVIDSON JOSE
Empresa: LOPEZ MORILLAS SA
Administrador Mancomunado
- Lopez Davidson Jose
- Morillas Parra Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1931 , F 165, S 8, H PM 3654, I/A 11 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-07
Empresa: LOPEZ MORILLAS SA
Administrador Mancomunado
- Lopez Davidson Jose
- Morillas Parra Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1931 , F 165, S 8, H PM 3654, I/A 11 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-07
Empresa: MPP GLOBAL IMPACT SL
Administrador Mancomunado
- Abraham Buades Miguel
- Lopez Davidson Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2889 , F 215, S 8, H PM 90599, I/A 1 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-07
Empresa: GLOBAL OBI SL
Apoderado Mancomunado
- Lopez Davidson Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2723 , F 77, S 8, H PM 66441, I/A 23 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-07
Empresa: LOPEZ MORILLAS SA
Administrador Mancomunado
- Lopez Davidson Jose
- Morillas Parra Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1931 , F 165, S 8, H PM 3654, I/A 10 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-07
Empresa: LOPEZ MORILLAS SA
Administrador Mancomunado
- Lopez Davidson Jose
- Morillas Parra Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1931 , F 165, S 8, H PM 3654, I/A 10 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-07
Empresa: GLOBAL OBI SL
Apoderado Mancomunado
- Lopez Davidson Jose
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2723 , F 75, S 8, H PM 66441, I/A 18 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-07
Empresa: MAR Y OJITOS SL
Administrador Unico
- Lopez Davidson Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2591 , F 60, S 8, H PM 75030, I/A 2 (04/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-07
Empresa: MAR Y OJITOS SL
Administrador Unico
- Lopez Davidson Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2591 , F 60, S 8, H PM 75030, I/A 1 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-07
Empresa: LOPEZ MORILLAS SA
Administrador Mancomunado
- Lopez Davidson Jose
- Morillas Parra Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1931 , F 165, S 8, H PM 3654, I/A 9 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-07
Información de LOPEZ DAVIDSON JOSE
Mostramos los datos de LOPEZ DAVIDSON JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ DAVIDSON JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos