LOPEZ COSO MARIA JESUS
Informe ejecutivo de LOPEZ COSO MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOPEZ COSO MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN SA | Apoderado Solidario | 11/02/2013 | |
AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA SA | Apoderado | 25/10/2012 | |
SA TRABAJOS Y OBRAS | Apoderado Solidario | 22/06/2012 | |
OHL SERVICIOS INGESAN SA | Apoderado Solidario | 01/06/2012 | |
OBRASCON HUARTE LAIN SA | Apoderado Solidario | 30/05/2012 | |
EYM GUINOVART SA | Apoderado | 29/05/2012 |
VINCULACIONES DE LOPEZ COSO MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ COSO MARIA JESUS
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44279 , F 50, S 8, H B 175592, I/A 54 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-08
Empresa: OHL INDUSTRIAL OIL & GAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33140 , F 62, S 8, H M 563104, I/A 18 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-28
Empresa: OHL INDUSTRIAL OIL & GAS SL
Apoderado Solidario
- Cano Torollo Ignacio
- Castro Alvarez Joaquin
- Lopez Coso Maria Jesus
- Palomino Cantarellas Jose Felix
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31285 , F 43, S 8, H M 563104, I/A 6 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-28
Apoderado Solidario
- Cano Torollo Ignacio
- Castro Alvarez Joaquin
- Lopez Coso Maria Jesus
- Palomino Cantarellas Jose Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 142, S 8, H H 17097,H , I/ 18 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-21
Apoderado Solidario
- Cano Torollo Ignacio
- Castro Alvarez Joaquin
- Lopez Coso Maria Jesus
- Palomino Cantarellas Jose Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42909 , F 15, S 8, H B 175592, I/A 29 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-08
Empresa: ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN SA
Apoderado Solidario
- Fuster Hermoso Josep
- Lopez Coso Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28192 , F 115, S 8, H M 206154, I/A 113 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-28
Apoderado
- Fuster Hermoso Josep
- Lopez Coso Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42994 , F 162, S 8, H B 182156, I/A 182 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-08
Empresa: SA TRABAJOS Y OBRAS
Apoderado Solidario
- Fuster Hermoso Josep
- Lopez Coso Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16886 , F 87, S 8, H M 16078, I/A 511 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-28
Empresa: INSTITUTO DE GESTION SANITARIA SA
Apoderado Solidario
- Lopez Coso Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27606 , F 174, S 8, H M 446665, I/A 43 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-28
Empresa: OBRASCON HUARTE LAIN SA
Apoderado Solidario
- Fuster Hermoso Josep
- Lopez Coso Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28171 , F 54, S 8, H M 11125, I/A 778 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-28
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ COSO MARIA JESUS
Mostramos los datos de LOPEZ COSO MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ COSO MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos