LOPEZ COLOMA FABIAN
Informe ejecutivo de LOPEZ COLOMA FABIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ COLOMA FABIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JIJONA SA | Consejero | 19/10/2023 | |
LOCOMPARTIM SL | Administrador Mancomunado | 07/01/2015 | |
SAXONA TIC DIGITAL SL | Socio Unico | 30/12/2014 | |
SAXONA TIC DIGITAL SL | Administrador Unico | 30/12/2014 |
VINCULACIONES DE LOPEZ COLOMA FABIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ COLOMA FABIAN
Empresa: JIJONA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3900 , F 197, S 8, H A 6894, I/A 20 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-03
Empresa: JIJONA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3900 , F 197, S 8, H A 6894, I/A 20 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-03
Empresa: JIJONA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3900 , F 197, S 8, H A 6894, I/A 19 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-03
Empresa: JIJONA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3900 , F 197, S 8, H A 6894, I/A 19 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-03
Empresa: LOCOMPARTIM SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Coloma Fabian
- Lopez Coloma Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3824 , F 116, S 8, H A 142994, I/A 1 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-03
Empresa: SAXONA TIC DIGITAL SL
Administrador Unico
- Lopez Coloma Fabian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3822 , F 213, S 8, H A 142928, I/A 1 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-03
Empresa: SAXONA TIC DIGITAL SL
Socio Único
- Lopez Coloma Fabian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3822 , F 213, S 8, H A 142928, I/A 1 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-03
Empresa: JIJONA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1308 , F 149, S 8, H A 6894, I/A 17 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-03
Información de LOPEZ COLOMA FABIAN
Mostramos los datos de LOPEZ COLOMA FABIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ COLOMA FABIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos