LOPEZ CHICHERI DABAN JAIME
Informe ejecutivo de LOPEZ CHICHERI DABAN JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE LOPEZ CHICHERI DABAN JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONZANZIBAR ASESORES SL | Apoderado Solidario | 12/01/2023 | |
FAG 200 SL | Administrador Solidario | 17/01/2013 |
VINCULACIONES DE LOPEZ CHICHERI DABAN JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ CHICHERI DABAN JAIME
Empresa: COMPAÑIA AGRICOLA DE SAN CARLOS SA
Consejero
- Dezcallar Lopez De Chicheri Cristina
- Lopez Chicheri Daban Jaime
- Lopez-chicheri Daban Luis Manuel
- Lopez De Chicheri Sainz Dolores
Presidente
- Lopez Chicheri Daban Jaime
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24830 , F 121, S 8, H M 118615, I/A 37 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-28
Empresa: MONZANZIBAR ASESORES SL
Apoderado Solidario
- Lopez Chicheri Daban Jaime
- Mirecki Quintero Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19122 , F 141, S 8, H M 334566, I/A 6 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
Empresa: COMPAÑIA AGRICOLA DE SAN CARLOS SA
Consejero
- Dezcallar Lopez De Chicheri Cristina
- Lopez Chicheri Daban Jaime
Presidente
- Lopez Chicheri Daban Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24830 , F 120, S 8, H M 118615, I/A 33 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-28
Empresa: MONZANZIBAR ASESORES SL
Administrador Solidario
- Lopez Chicheri Daban Jaime
- Lopez- Chicheri Mirecki Jaime
- Mirecki Quintero Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19122 , F 140, S 8, H M 334566, I/A 5 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-28
Empresa: SUN FUND 5 SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Arambarri Fernandez Javier
- BRUNOSETA SL
- De Retana Fernandez Jose Maria
- Lopez Chicheri Daban Jaime
- Muguiro Eulate Iñigo
Presidente
Secretario
- Lopez Chicheri Daban Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22008 , F 215, S 8, H M 392249, I/A 13 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-28
Empresa: COMPAÑIA AGRICOLA DE SAN CARLOS SA
Consejero
- Dezcallar Lopez De Chicheri Cristina
- Lopez Chicheri Daban Jaime
Presidente
- Lopez Chicheri Daban Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24830 , F 118, S 8, H M 118615, I/A 28 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-28
Empresa: FAG 200 SL
Administrador Solidario
- Lopez Chicheri Daban Jaime
- Mirecki Quintero Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11360 , F 120, S 8, H M 178478, I/A 5 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-28
Empresa: FAG 200 SL
Administrador Unico
- Lopez Chicheri Daban Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11360 , F 120, S 8, H M 178478, I/A 5 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-28
Empresa: MONZANZIBAR ASESORES SL
Administrador Solidario
- Lopez Chicheri Daban Jaime
- Lopez- Chicheri Mirecki Jaime
- Mirecki Quintero Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19122 , F 139, S 8, H M 334566, I/A 4 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-28
Empresa: MONZANZIBAR ASESORES SL
Administrador Unico
- Lopez Chicheri Daban Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19122 , F 139, S 8, H M 334566, I/A 4 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-28
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ CHICHERI DABAN JAIME
Mostramos los datos de LOPEZ CHICHERI DABAN JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ CHICHERI DABAN JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos