LOPEZ CASTILLO JULIO FRANCISCO
Informe ejecutivo de LOPEZ CASTILLO JULIO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 33
Empresas inactivas: 16
CARGOS DE LOPEZ CASTILLO JULIO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARKIA INICIATIVAS SL | Apoderado Mancomunado | 25/02/2022 |
VINCULACIONES DE LOPEZ CASTILLO JULIO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ CASTILLO JULIO FRANCISCO
Empresa: PARKING DE CLINICA SA
Consejero
- ACVIL APARCAMIENTOS SL
- Lopez Castillo Julio Francisco
Presidente
- Lopez Castillo Julio Francisco
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 53302, I/A 67 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-08
Apoderado
- Lopez Castillo Julio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4239 , F 213, S 8, H BI 35534, I/A 31 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-48
Empresa: CRISOL DIRECTORSHIP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lopez Castillo Julio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39796 , F 18, S 8, H M 707112, I/A 11 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-28
Empresa: CRISOL DIRECTORSHIP SL
Representante
- Lopez Castillo Julio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39796 , F 17, S 8, H M 707112, I/A 10 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-28
Empresa: PARKIA CANARIAS SL
Apoderado
- Lopez Castillo Julio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34372 , F 38, S 8, H M 618273, I/A 23 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
Empresa: PARKIA CANARIAS SL
Representante
- Lopez Castillo Julio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34372 , F 38, S 8, H M 618273, I/A 22 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
Empresa: ESTACIONAMIENTOS GRANADA SA
Apoderado
- Lopez Castillo Julio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34714 , F 62, S 8, H M 624371, I/A 24 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-28
Empresa: ESTACIONAMIENTOS GRANADA SA
Representante
- Lopez Castillo Julio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34714 , F 61, S 8, H M 624371, I/A 23 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-28
Empresa: PARKIA FINCO SA
Representante
- Lopez Castillo Julio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44807 , F 22, S 8, H M 788870, I/A 3 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lopez Castillo Julio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42332 , F 3, S 8, H M 597804, I/A 28 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-28
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ CASTILLO JULIO FRANCISCO
Mostramos los datos de LOPEZ CASTILLO JULIO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ CASTILLO JULIO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos