LOPEZ CASAL MARCOS
Informe ejecutivo de LOPEZ CASAL MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LOPEZ CASAL MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AISTEC GALICIA SL | Apoderado Solidario | 27/08/2024 | |
ARENAL LC INVIERTE SL | Apoderado Solidario | 06/02/2024 | |
JAVASAN BOIRO SL | Administrador Unico | 30/11/2020 | |
LOPEZ CASAL ASESORES SL | Apoderado Solidario | 18/09/2017 | |
MECANICA EXCOM SL | Administrador Solidario | 04/05/2017 | |
LOPEZ CASAL CORREDURIA DE SEGUROS SL | Administrador Solidario | 14/03/2013 | |
MECANICA EXCOM SL | Apoderado Solidario | 23/11/2012 | |
JAVASAN BOIRO SL | Apoderado | 18/07/2012 | |
LOPEZ CASAL SL | Administrador Solidario | 26/03/2009 |
VINCULACIONES DE LOPEZ CASAL MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ CASAL MARCOS
Empresa: AISTEC GALICIA SL
Apoderado Solidario
- Lopez Casal David
- Lopez Casal Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SC 53412, I/A 2 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-15
Empresa: CAFE BOIRO PLAZA SL
Administrador Solidario
- Lopez Casal Marcos
- Outeiral Ordoñez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 88 , F 215, S 8, H SC 44952, I/A 3 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-15
Empresa: ARENAL LC INVIERTE SL
Apoderado Solidario
- Casal Triñanes Isabel
- Lopez Casal Marcos
- Lopez Fernandez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 27, S 8, H SC 52973, I/A 2 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-15
Empresa: FLOR DE TOXO COMPOSTELA SL
Administrador Solidario
- Caldelas Garcia Oscar
- Lopez Casal David
- Lopez Casal Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 453 , F 2, S 8, H SC 52577, I/A 3 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-15
Empresa: FLOR DE TOXO COMPOSTELA SL
Administrador Solidario
- Caldelas Garcia Oscar
- Lopez Casal David
- Lopez Casal Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 453 , F 1, S 8, H SC 52577, I/A 1 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-15
Empresa: JAVASAN BOIRO SL
Administrador Unico
- Lopez Casal Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 165 , F 108, S 8, H SC 29282, I/A 12 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-15
Empresa: LOPEZ CASAL ASESORES SL
Apoderado Solidario
- Lopez Casal David
- Lopez Casal Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 88 , F 221, S 8, H SC 44953, I/A 2 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-15
Empresa: MECANICA EXCOM SL
Administrador Solidario
- Lopez Casal David
- Lopez Casal Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 177 , F 66, S 8, H SC 46384, I/A 3 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-15
Empresa: LOPEZ CASAL CORREDURIA DE SEGUROS SL
Administrador Solidario
- Lopez Casal David
- Lopez Casal Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 189 , F 124, S 8, H SC 46558, I/A 1 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-15
Empresa: MECANICA EXCOM SL
Apoderado Solidario
- Lopez Casal David
- Lopez Casal Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 177 , F 65, S 8, H SC 46384, I/A 2 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-15
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ CASAL MARCOS
Mostramos los datos de LOPEZ CASAL MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ CASAL MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos