LOPEZ CANTAL SANCHEZ RAFAEL
Informe ejecutivo de LOPEZ CANTAL SANCHEZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ CANTAL SANCHEZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOPEZ CANTAL ABOGADOS SLP | Soc.Prof. | 05/07/2021 | |
ISIDRO CON GARCIA E HIJOS SL | Apoderado Solidario | 07/02/2012 |
VINCULACIONES DE LOPEZ CANTAL SANCHEZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ CANTAL SANCHEZ RAFAEL
Empresa: FALANICOLOR SL
Apoderado
- Lopez Cantal Sanchez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 122, S 8, H GR 56735, I/A 3 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-18
Empresa: FALANICOLOR SL
Administrador Unico
- Lopez Cantal Sanchez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 121, S 8, H GR 56735, I/A 2 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-18
Empresa: LOPEZ CANTAL ABOGADOS SLP
Soc.Prof.
- Lopez Cantal Sanchez Rafael
- Lopez Gonzalez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1634 , F 146, S 8, H GR 14940, I/A 11 (05/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-18
Empresa: FALANICOLOR SL
Administrador Unico
- Lopez Cantal Sanchez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 121, S 8, H GR 56735, I/A 1 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-18
Empresa: LOPEZ CANTAL ABOGADOS SLP
Soc.Prof.
- Lopez Cantal Sanchez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 179, S 8, H GR 14940, I/A 8 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-18
Empresa: BORJA Y RUBIO SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Cremades Jose Carlos
- Lopez Cantal Sanchez Rafael
- Marti Angulo Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 686 , F 106, S 8, H GR 9002, I/A 6 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-18
Empresa: ISIDRO CON GARCIA E HIJOS SL
Apoderado Solidario
- Lopez Cantal Rafael
- Lopez Cantal Sanchez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1322 , F 8, S 8, H GR 25788, I/A 11 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-18
Empresa: BORJA Y RUBIO SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Cremades Jose Carlos
- Lopez Cantal Sanchez Rafael
- Marti Angulo Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 686 , F 105, S 8, H GR 9002, I/A 4 (07/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-52-18
Información de LOPEZ CANTAL SANCHEZ RAFAEL
Mostramos los datos de LOPEZ CANTAL SANCHEZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ CANTAL SANCHEZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos