LOPEZ CADE LUDOVICO GREGORIO
Informe ejecutivo de LOPEZ CADE LUDOVICO GREGORIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ CADE LUDOVICO GREGORIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CCTL VIAJES Y TURISMO SL | Socio Unico | 19/04/2024 | |
CCTL VIAJES Y TURISMO SL | Administrador Unico | 19/04/2024 | |
CLOUD GLOBAL SL | Administrador Unico | 25/02/2022 | |
CARBROKERONE EUROPA SL | Administrador Mancomunado | 06/10/2010 | |
CARBROKERONE EUROPA SL | Apoderado | 06/10/2010 | |
SUNSTYLE TRAVEL SL | Administrador Unico | 15/03/2010 |
VINCULACIONES DE LOPEZ CADE LUDOVICO GREGORIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ CADE LUDOVICO GREGORIO
Empresa: EVOLUTION SPAIN 41 SL
Administrador Unico
- Lopez Cade Ludovico Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6118, L 5025, F 213, S 8, H MA165059, I/A 5 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-29
Empresa: EVOLUTION SPAIN 41 SL
Administrador Solidario
- Lopez Cade Ludovico Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6118, L 5025, F 213, S 8, H MA165059, I/A 5 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-29
Empresa: EVOLUTION SPAIN 41 SL
Socio Único
- Lopez Cade Ludovico Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6118, L 5025, F 213, S 8, H MA165059, I/A 5 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-29
Empresa: CLOUD GLOBAL SL
Administrador Unico
- Lopez Cade Ludovico Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4799, L 3707, F 138, S 8, H MA106482, I/A 6 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-29
Empresa: EVOLUTION SPAIN 41 SL
Administrador Solidario
- Finkelberg Marcelo Eduardo
- Lopez Cade Ludovico Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6118, L 5025, F 212, S 8, H MA165059, I/A 2 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-29
Empresa: CLOUD GLOBAL SL
Administrador Unico
- Lopez Cade Ludovico Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4799, L 3707, F 138, S 8, H MA106482, I/A 4 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-29
Empresa: LOMAS DE VIÑUELA SL
Administrador Unico
- Lopez Cade Ludovico Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42930 , F 6, S 8, H B 416518, I/A 2 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-08
Empresa: CARBROKERONE EUROPA SL
Apoderado
- Lopez Cade Ludovico Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4805, L 3713, F 97, S 8, H MA106682, I/A 2 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-29
Empresa: CARBROKERONE EUROPA SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Cade Ludovico Gregorio
- Pastor Haro Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4805, L 3713, F 96, S 8, H MA106682, I/A 1 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-29
Empresa: CLICK4ACAR BROKER SL
Administrador Unico
- Lopez Cade Ludovico Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4799, L 3707, F 136, S 8, H MA106482, I/A 1 (10/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-183-29
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ CADE LUDOVICO GREGORIO
Mostramos los datos de LOPEZ CADE LUDOVICO GREGORIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ CADE LUDOVICO GREGORIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos