LOPEZ BURRUEZO PEDRO
Informe ejecutivo de LOPEZ BURRUEZO PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOPEZ BURRUEZO PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOWERPLANE ADVANCED PROJECTS SLL | Administrador Solidario | 30/08/2010 | 19/01/2022 |
TOWERPLANE ADVANCED PROJECTS SLL | Liquidador | 19/01/2022 | 19/01/2022 |
TORRECILLAS GLOBAL ABOGADOS SLP | Presidente | 08/05/2013 | 24/11/2017 |
TORRECILLAS GLOBAL ABOGADOS SLP | Consejero | 08/05/2013 | 24/11/2017 |
TORRECILLAS GLOBAL ABOGADOS SLP | Administrador Mancomunado | 12/05/2012 | 08/05/2013 |
TOWERPLANE ADVANCED PROJECTS SLL | Administrador Unico | 30/08/2010 | |
CLINICA BIAR SL | Liquidador | 05/02/2009 | 05/02/2009 |
VINCULACIONES DE LOPEZ BURRUEZO PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ BURRUEZO PEDRO
Empresa: TOWERPLANE ADVANCED PROJECTS SLL
Liquidador
- Lopez Burruezo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4058 , F 180, S 8, H A 99364, I/A 8 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-03
Empresa: TOWERPLANE ADVANCED PROJECTS SLL
Administrador Solidario
- Lopez Burruezo Antoni
- Lopez Burruezo Pedro
Liquidador
- Lopez Burruezo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4058 , F 180, S 8, H A 99364, I/A 8 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-03
Empresa: TORRECILLAS GLOBAL ABOGADOS SLP
Consejero Delegado
Consejero
- Lopez Burruezo Pedro
- Ruiz De Alda Carlos Cifrian
- Torrecillas Jimenez Javier
Presidente
- Lopez Burruezo Pedro
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4079 , F 13, S 8, H A 116377, I/A 11 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-03
Consejero Delegado
Consejero
- Lopez Burruezo Pedro
- Ruiz De Alda Carlos Cifrian
- Torrecillas Jimenez Javier
Presidente
- Lopez Burruezo Pedro
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3539 , F 7, S 8, H A 116377, I/A 9 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-03
Administrador Mancomunado
- Herrera Schafer Thomas
- Lopez Burruezo Pedro
- Ruiz De Alda Carlos Cifrian
- Torrecillas Jimenez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3539 , F 7, S 8, H A 116377, I/A 9 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-03
Administrador Mancomunado
- Herrera Schafer Thomas
- Lopez Burruezo Pedro
- Ruiz De Alda Carlos Cifrian
- Torrecillas Jimenez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3539 , F 7, S 8, H A 116377, I/A 8 (12/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-03
Empresa: TOWERPLANE ADVANCED PROJECTS SLL
Administrador Solidario
- Lopez Burruezo Antoni
- Lopez Burruezo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 66, S 8, H A 99364, I/A 5 (30/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-174-03
Empresa: TOWERPLANE ADVANCED PROJECTS SLL
Administrador Unico
- Lopez Burruezo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 66, S 8, H A 99364, I/A 5 (30/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-174-03
Empresa: CLINICA BIAR SL
Liquidador
- Lopez Burruezo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2775 , F 41, S 8, H A 83375, I/A 5 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-03
Empresa: CLINICA BIAR SL
Administrador Unico
Liquidador
- Lopez Burruezo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2775 , F 41, S 8, H A 83375, I/A 5 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-03
Información de LOPEZ BURRUEZO PEDRO
Mostramos los datos de LOPEZ BURRUEZO PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ BURRUEZO PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos