LOPEZ BUENO RAMOS JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de LOPEZ BUENO RAMOS JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ BUENO RAMOS JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OFFIDESK SISTEMAS INFORMATICOS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 09/06/2011 | 03/12/2018 |
OFFIDESK SISTEMAS INFORMATICOS SL | Consejero | 09/06/2011 | 03/12/2018 |
DECADA SOFT SL | Secretario | 28/12/2010 |
VINCULACIONES DE LOPEZ BUENO RAMOS JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ BUENO RAMOS JOSE IGNACIO
Empresa: OFFIDESK SISTEMAS INFORMATICOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Lopez Bueno Ramos Jose Ignacio
Consejero
- Lopez Bueno Ramos Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28901 , F 156, S 8, H M 520411, I/A 3 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-28
Empresa: OFFIDESK SISTEMAS INFORMATICOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Carballo Menoud Juan Carlos
- Lopez Bueno Ramos Jose Ignacio
- Motilla Perez Julian
Consejero
- Carballo Menoud Juan Carlos
- Lopez Bueno Ramos Jose Ignacio
- Motilla Perez Julian
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28901 , F 151, S 8, H M 520411, I/A 1 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-28
Empresa: DECADA SOFT SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Lopez Bueno Ramos Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9054 , F 86, S 8, H M 145661, I/A 8 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-28
Información de LOPEZ BUENO RAMOS JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de LOPEZ BUENO RAMOS JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ BUENO RAMOS JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos