LOPEZ BORRAS ESTEBAN
Informe ejecutivo de LOPEZ BORRAS ESTEBAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ BORRAS ESTEBAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AYALA ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 27/05/2011 | |
AYALA ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 01/10/2010 | |
KARINDERIYA SL | Administrador Unico | 17/03/2009 |
VINCULACIONES DE LOPEZ BORRAS ESTEBAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ BORRAS ESTEBAN
Empresa: KAINAN TAPA SL
Liquidador
- Lopez Borras Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2180 , F 49, S 8, H CA 49027, I/A 6 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-11
Empresa: KAINAN TAPA SL
Administrador Unico
- Lopez Borras Esteban
Liquidador
- Lopez Borras Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2180 , F 49, S 8, H CA 49027, I/A 6 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-11
Empresa: KAINAN TAPA SL
Administrador Unico
- Lopez Borras Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2180 , F 46, S 8, H CA 49027, I/A 1 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-6-11
Empresa: AYALA ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Blanquez Fillol Manuel
- Lopez Borras Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 51, S 8, H CA 4137, I/A 64 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-11
Empresa: AYALA ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Blanquez Fillol Manuel
- Garcia Losada Mercedes
- Lopez Borras Esteban
- Zobel Cardenas Camila Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 50, S 8, H CA 4137, I/A 62 (01/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-11
Empresa: AYALA ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 50, S 8, H CA 4137, I/A 61 (01/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-11
Empresa: KARINDERIYA SL
Administrador Unico
- Lopez Borras Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1914 , F 106, S 8, H CA 37817, I/A 2 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-11
Información de LOPEZ BORRAS ESTEBAN
Mostramos los datos de LOPEZ BORRAS ESTEBAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ BORRAS ESTEBAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos