LOPEZ BOROBIA LUIS MARIA
Informe ejecutivo de LOPEZ BOROBIA LUIS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE LOPEZ BOROBIA LUIS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTUDIO LOPEZ BOROBIA SL | Administrador Unico | 15/07/2021 | |
LOS ALTOS DE FUENTES SL | Apoderado Mancomunado | 27/11/2009 | |
GESTION Y PROYECTOS GADES SL | Apoderado Mancomunado | 27/06/2009 |
VINCULACIONES DE LOPEZ BOROBIA LUIS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ BOROBIA LUIS MARIA
Empresa: ESTUDIO LOPEZ BOROBIA HOME SL
Liquidador
- Lopez Borobia Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1733 , F 62, S 8, H VI 20608, I/A 3 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-01
Empresa: ESTUDIO LOPEZ BOROBIA HOME SL
Administrador Unico
Liquidador
- Lopez Borobia Luis Maria
Representante
- Lopez Borobia Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1733 , F 62, S 8, H VI 20608, I/A 3 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-01
Empresa: ESTUDIO LOPEZ BOROBIA HOME SL
Administrador Unico
Representante
- Lopez Borobia Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1733 , F 60, S 8, H VI 20608, I/A 1 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-01
Empresa: ESTUDIO LOPEZ BOROBIA SLP
Administrador Unico
- Lopez Borobia Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 427 , F 8, S 8, H VI 542, I/A 5 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-01
Empresa: CUESTA BLANCA SOLAR 12 SL
Administrador Unico
- Lopez Borobia Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1450 , F 127, S 8, H VI 14705, I/A 3 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-12-01
Empresa: CUESTA BLANCA SOLAR 30 SL
Administrador Unico
- Lopez Borobia Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1450 , F 207, S 8, H VI 14713, I/A 3 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-12-01
Empresa: CUESTA BLANCA SOLAR 29 SL
Administrador Unico
- Lopez Borobia Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1450 , F 197, S 8, H VI 14712, I/A 3 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-12-01
Empresa: CUESTA BLANCA SOLAR 28 SL
Administrador Unico
- Lopez Borobia Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1450 , F 187, S 8, H VI 14711, I/A 3 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-12-01
Empresa: CUESTA BLANCA SOLAR 27 SL
Administrador Unico
- Lopez Borobia Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1450 , F 177, S 8, H VI 14710, I/A 3 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-12-01
Empresa: CUESTA BLANCA SOLAR 26 SL
Administrador Unico
- Lopez Borobia Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1450 , F 167, S 8, H VI 14709, I/A 3 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-12-01
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ BOROBIA LUIS MARIA
Mostramos los datos de LOPEZ BOROBIA LUIS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ BOROBIA LUIS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos