LOPEZ BONET ANGEL
Informe ejecutivo de LOPEZ BONET ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ BONET ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANSADADI INVERSIONES SL | Socio Unico | 03/09/2018 | |
ANSADADI INVERSIONES SL | Administrador Unico | 03/09/2018 | |
SCH GRIFERIAS Y SISTEMAS DE DESCARGA DE ALTA TECNOLOGIA SL | Administrador Unico | 18/02/2016 | |
AQUACONTROL ALTA TECNOLOGIA SANITARIA SA | Administrador Unico | 09/06/2010 |
VINCULACIONES DE LOPEZ BONET ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ BONET ANGEL
Liquidador Solidario
- Lopez Bonet Angel
- Manzano De Lucas Andres
- Sabugo Quintero Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34413 , F 114, S 8, H M 619028, I/A 3 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-28
Consejero
- Lopez Bonet Angel
- Manzano De Lucas Andres
- Sabugo Quintero Juan Manuel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34413 , F 114, S 8, H M 619028, I/A 3 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-28
Administrador Unico
- Lopez Bonet Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15461 , F 48, S 8, H M 259754, I/A 6 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-66-28
Socio Único
- Lopez Bonet Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34307 , F 179, S 8, H M 617184, I/A 2 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-28
Empresa: ANSADADI INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Lopez Bonet Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38049 , F 161, S 8, H M 677378, I/A 1 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-28
Empresa: ANSADADI INVERSIONES SL
Socio Único
- Lopez Bonet Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38049 , F 161, S 8, H M 677378, I/A 1 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-28
Apoderado
Consejero
- Lopez Bonet Angel
- Manzano De Lucas Andres
- Sabugo Quintero Juan Manuel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34413 , F 110, S 8, H M 619028, I/A 2 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-28
Administrador Unico
- Lopez Bonet Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34307 , F 178, S 8, H M 617184, I/A 1 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-28
Administrador Unico
- Lopez Bonet Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15461 , F 48, S 8, H M 259754, I/A 5 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-28
Administrador Unico
- Lopez Bonet Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15461 , F 48, S 8, H M 259754, I/A 4 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-28
Información de LOPEZ BONET ANGEL
Mostramos los datos de LOPEZ BONET ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ BONET ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos