LOPEZ BERNAL ANTONIO
Informe ejecutivo de LOPEZ BERNAL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ BERNAL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MESON JAMON ALB SL | Socio Unico | 11/01/2023 | |
MESON JAMON ALB SL | Administrador Unico | 11/01/2023 | |
CORPRECOR SL | Socio Unico | 16/01/2017 | |
CORPRECOR SL | Administrador Unico | 16/01/2017 | |
DARDE SHOES SL | Socio Unico | 20/10/2011 | |
DARDE SHOES SL | Administrador Unico | 20/10/2011 |
VINCULACIONES DE LOPEZ BERNAL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ BERNAL ANTONIO
Empresa: MESON JAMON ALB SL
Administrador Unico
- Lopez Bernal Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4531 , F 218, S 8, H A 183129, I/A 1 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-03
Empresa: MESON JAMON ALB SL
Socio Único
- Lopez Bernal Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4531 , F 218, S 8, H A 183129, I/A 1 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-03
Empresa: CORPRECOR SL
Administrador Unico
- Lopez Bernal Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4002 , F 174, S 8, H A 153268, I/A 1 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-03
Empresa: CORPRECOR SL
Socio Único
- Lopez Bernal Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4002 , F 174, S 8, H A 153268, I/A 1 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-03
Empresa: DARDE SHOES SL
Administrador Unico
- Lopez Bernal Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 220, S 8, H A 127262, I/A 1 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-03
Empresa: DARDE SHOES SL
Socio Único
- Lopez Bernal Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 220, S 8, H A 127262, I/A 1 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-03
Información de LOPEZ BERNAL ANTONIO
Mostramos los datos de LOPEZ BERNAL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ BERNAL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos