LOPEZ BENITO DAVID VICENTE
Informe ejecutivo de LOPEZ BENITO DAVID VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ BENITO DAVID VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENVASAME PACKAGING Y ENVASES DESECHABLES SL | Socio Unico | 05/07/2016 | |
ENVASAME PACKAGING Y ENVASES DESECHABLES SL | Administrador Unico | 05/07/2016 | |
REBOBINADOS HISPANIA SL | Socio Unico | 27/10/2011 | |
REBOBINADOS HISPANIA SL | Administrador Unico | 27/10/2011 | |
QUIMERA GLOBAL SL | Administrador Unico | 09/06/2010 | |
PLASTILEVER SL | Administrador Unico | 09/06/2010 |
VINCULACIONES DE LOPEZ BENITO DAVID VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ BENITO DAVID VICENTE
Administrador Unico
- Lopez Benito David Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34514 , F 217, S 8, H M 620764, I/A 1 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-28
Socio Único
- Lopez Benito David Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34514 , F 217, S 8, H M 620764, I/A 1 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-28
Empresa: REBOBINADOS HISPANIA SL
Administrador Unico
- Lopez Benito David Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27974 , F 208, S 8, H M 504163, I/A 2 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-28
Empresa: REBOBINADOS HISPANIA SL
Administrador Solidario
- Barreiro Juarez Javier
- Lopez Benito David Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27974 , F 208, S 8, H M 504163, I/A 2 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-28
Empresa: REBOBINADOS HISPANIA SL
Socio Único
- Lopez Benito David Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27974 , F 208, S 8, H M 504163, I/A 2 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-28
Empresa: REBOBINADOS HISPANIA SL
Administrador Solidario
- Barreiro Juarez Javier
- Lopez Benito David Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27974 , F 207, S 8, H M 504163, I/A 1 (09/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-28
Empresa: PLASTILEVER SL
Administrador Unico
- Lopez Benito David Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22037 , F 176, S 8, H M 392943, I/A 5 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-28
Empresa: QUIMERA GLOBAL SL
Administrador Unico
- Lopez Benito David Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23175 , F 77, S 8, H M 415353, I/A 5 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-28
Información de LOPEZ BENITO DAVID VICENTE
Mostramos los datos de LOPEZ BENITO DAVID VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ BENITO DAVID VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos