LOPEZ BARINAGARREMENTERIA JESUS MANUEL
Informe ejecutivo de LOPEZ BARINAGARREMENTERIA JESUS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ BARINAGARREMENTERIA JESUS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD PARA EL IMPULSO DE LA GESTION DENTAL SL | Administrador Solidario | 14/01/2011 | 19/01/2018 |
ORALPLUS CORPORACION COMERCIAL SL | Administrador Solidario | 14/01/2011 | 18/01/2012 |
SOCIEDAD PARA EL IMPULSO DE LA GESTION DENTAL SL | Consejero | 15/10/2010 | 14/01/2011 |
ORALPLUS CORPORACION COMERCIAL SL | Consejero | 14/01/2011 |
VINCULACIONES DE LOPEZ BARINAGARREMENTERIA JESUS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ BARINAGARREMENTERIA JESUS MANUEL
Administrador Solidario
- Lopez Barinagarrementeria Jesus Manuel
- Simon Blas Jose Maria
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4419 , F 224, S 8, H BI 29734, I/A 19 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-48
Administrador Solidario
- Lopez Barinagarrementeria Jesus Manuel
- Simon Blas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4419 , F 22, S 8, H BI 29734, I/A 16 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-48
Consejero
- Andrade Aurrecoechea Juan
- Lopez Barinagarrementeria Jesus Manuel
- Simon Blas Jose Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4419 , F 22, S 8, H BI 29734, I/A 16 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-48
Empresa: ORALPLUS CORPORACION COMERCIAL SL
Administrador Solidario
- Lopez Barinagarrementeria Jesus Manuel
- Simon Blas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4994 , F 142, S 8, H BI 53557, I/A 3 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-48
Empresa: ORALPLUS CORPORACION COMERCIAL SL
Consejero
- Aguirrezabal Iñarritu Julian
- Becares Rivera Aristides Luis
- Lezcano Fisure Angel
- Llorente Sanchez Amparo
- Lopez Barinagarrementeria Jesus Manuel
- Simon Blas Jose Maria
- Solana Goitia Felix
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4994 , F 142, S 8, H BI 53557, I/A 3 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-48
Consejero
- Andrade Aurrecoechea Juan
- Lopez Barinagarrementeria Jesus Manuel
- Simon Blas Jose Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4419 , F 21, S 8, H BI 29734, I/A 15 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-48
Consejero
- Aguirrezabal Iñarritu Julian
- Becares Rivera Aristides Luis
- Blanco Cuadra Jose Ignacio
- Lezcano Fisure Angel
- Llorente Sanchez Amparo
- Lopez Barinagarrementeria Jesus Manuel
- Simon Blas Jose Maria
- Solana Goitia Felix
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4419 , F 21, S 8, H BI 29734, I/A 15 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-48
Información de LOPEZ BARINAGARREMENTERIA JESUS MANUEL
Mostramos los datos de LOPEZ BARINAGARREMENTERIA JESUS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ BARINAGARREMENTERIA JESUS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos