LOPEZ- BACHILLER FERNANDEZ MARIA ACACIA
Informe ejecutivo de LOPEZ- BACHILLER FERNANDEZ MARIA ACACIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ- BACHILLER FERNANDEZ MARIA ACACIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBANIZADORA BARRABINO SA | Vicepresidente | 08/08/2023 | |
URBANIZADORA BARRABINO SA | Consejero | 08/08/2023 | |
LA CASETA DE LOS FAISANES SL | Consejero | 18/11/2021 | |
LA CASETA DE LOS FAISANES SL | Vicepresidente | 18/11/2021 |
VINCULACIONES DE LOPEZ- BACHILLER FERNANDEZ MARIA ACACIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ- BACHILLER FERNANDEZ MARIA ACACIA
Empresa: URBANIZADORA BARRABINO SA
Consejero Delegado
Consejero
Vicepresidente
- Lopez- Bachiller Fernandez Maria Acacia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20622 , F 197, S 8, H M 365120, I/A 10 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-28
Empresa: URBANIZADORA BARRABINO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Lopez-bachiller Fernandez Arturo
- Lopez-bachiller Fernandez Joaquin
- Lopez Bachiller Fernandez Jorge
- Lopez-bachiller Fernandez Jose Ignacio
- Lopez Bachiller Fernandez Juan Carlos
- Lopez- Bachiller Fernandez Maria Acacia
- Lopez-bachiller Fernandez Maria De Los Llanos
- Lopez Bachiller Fernandez Miguel
- Lopez Bachiller Fernandez Rafael
Presidente
Vicepresidente
- Lopez- Bachiller Fernandez Maria Acacia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20622 , F 197, S 8, H M 365120, I/A 10 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-28
Empresa: LA CASETA DE LOS FAISANES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Lopez-bachiller Fernandez Arturo
- Lopez-bachiller Fernandez Joaquin
- Lopez Bachiller Fernandez Jorge
- Lopez-bachiller Fernandez Jose Ignacio
- Lopez Bachiller Fernandez Juan Carlos
- Lopez- Bachiller Fernandez Maria Acacia
- Lopez-bachiller Fernandez Maria De Los Llanos
- Lopez Bachiller Fernandez Miguel
- Lopez Bachiller Fernandez Rafael
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Lopez- Bachiller Fernandez Maria Acacia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21382 , F 23, S 8, H M 380080, I/A 11 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-28
Empresa: URBANIZADORA BARRABINO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Lopez-bachiller Fernandez Arturo
- Lopez-bachiller Fernandez Joaquin
- Lopez Bachiller Fernandez Jorge
- Lopez-bachiller Fernandez Jose Ignacio
- Lopez Bachiller Fernandez Juan Carlos
- Lopez- Bachiller Fernandez Maria Acacia
- Lopez-bachiller Fernandez Maria De Los Llanos
- Lopez Bachiller Fernandez Miguel
- Lopez Bachiller Fernandez Rafael
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Lopez- Bachiller Fernandez Maria Acacia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20622 , F 156, S 8, H M 365120, I/A 9 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-28
Empresa: URBANIZADORA BARRABINO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Lopez- Bachiller Fernandez Maria Acacia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20622 , F 156, S 8, H M 365120, I/A 9 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-28
Empresa: URBANIZADORA BARRABINO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Lopez- Bachiller Fernandez Maria Acacia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20622 , F 155, S 8, H M 365120, I/A 8 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-28
Empresa: URBANIZADORA BARRABINO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20622 , F 155, S 8, H M 365120, I/A 8 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-28
Empresa: URBANIZADORA BARRABINO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20622 , F 154, S 8, H M 365120, I/A 7 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-53-28
Empresa: URBANIZADORA BARRABINO SA
Consejero
- Lopez Bachiller Fernandez Jorge
- Lopez-bachiller Fernandez Jose Ignacio
- Lopez- Bachiller Fernandez Maria Acacia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20622 , F 151, S 8, H M 365120, I/A 4 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-28
Información de LOPEZ- BACHILLER FERNANDEZ MARIA ACACIA
Mostramos los datos de LOPEZ- BACHILLER FERNANDEZ MARIA ACACIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ- BACHILLER FERNANDEZ MARIA ACACIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos