LOPEZ ARMESTO JOSE RAMON
Informe ejecutivo de LOPEZ ARMESTO JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ ARMESTO JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DITRAMOTOR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/03/2018 | |
FERGIL AUTO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/03/2017 |
VINCULACIONES DE LOPEZ ARMESTO JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ ARMESTO JOSE RAMON
Empresa: DITRAMOTOR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lopez Armesto Jose Ramon
- Perez Otero Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 177, S 8, H LU 17080, I/A 15 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-27
Empresa: FERGIL AUTO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lopez Armesto Jose Ramon
- Perez Otero Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 449 , F 173, S 8, H LU 14027, I/A 16 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-27
Empresa: AUTOMOCION LUCENSE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 465 , F 140, S 8, H LU 577, I/A 46 (19/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-121-27
Empresa: AUTOMOCION LUCENSE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 435 , F 30, S 8, H LU 577, I/A 40 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-214-27
Información de LOPEZ ARMESTO JOSE RAMON
Mostramos los datos de LOPEZ ARMESTO JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ ARMESTO JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos