LOPEZ ARES JOSE JOAQUIN
Informe ejecutivo de LOPEZ ARES JOSE JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ ARES JOSE JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINCA XANCEDA SL | Socio Unico | 12/09/2023 | |
FINCA PADRONELO SL | Apoderado | 29/01/2021 | |
FINCA XANCEDA SL | Administrador Unico | 07/01/2021 |
VINCULACIONES DE LOPEZ ARES JOSE JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ ARES JOSE JOAQUIN
Empresa: FINCA XANCEDA SL
Socio Único
- Lopez Ares Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3737 , F 123, S 8, H C 60283, I/A 2 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-15
Empresa: FINCA PADRONELO SL
Apoderado
- Lopez Ares Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 30, S 8, H LU 20117, I/A 2 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-27
Empresa: FINCA XANCEDA SL
Administrador Unico
- Lopez Ares Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3737 , F 120, S 8, H C 60283, I/A 1 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-15
Liquidador
- Lopez Ares Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3442 , F 162, S 8, H C 48282, I/A 3 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-15
Administrador Unico
- Lopez Ares Jose Joaquin
Liquidador
- Lopez Ares Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3442 , F 162, S 8, H C 48282, I/A 3 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-15
Administrador Unico
- Lopez Ares Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3442 , F 160, S 8, H C 48282, I/A 1 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-15
Información de LOPEZ ARES JOSE JOAQUIN
Mostramos los datos de LOPEZ ARES JOSE JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ ARES JOSE JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos