LOPEZ ANTON MANUEL
Informe ejecutivo de LOPEZ ANTON MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOPEZ ANTON MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADRID RETIRO CAPITAL PARTNERS SL | Socio Unico | 05/12/2023 | |
MADRID RETIRO CAPITAL PARTNERS SL | Administrador Unico | 05/12/2023 | |
CENTRO DE INVERSIONES TOTEM SL | Apoderado Solidario | 05/02/2020 |
VINCULACIONES DE LOPEZ ANTON MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ ANTON MANUEL
Empresa: METROGLOBALIA IBERIA SL
Administrador Unico
- Lopez Anton Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45169 , F 34, S 8, H M 794817, I/A 2 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
Empresa: METROGLOBALIA IBERIA SL
Socio Único
- Lopez Anton Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45169 , F 34, S 8, H M 794817, I/A 2 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
Empresa: CENTRO DE INVERSIONES TOTEM SL
Apoderado Solidario
- Lopez Anton Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38194 , F 130, S 8, H B 322346, I/A 7 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-08
Empresa: ADVEO ESPAÑA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Carbo Fernandez Jaime
- Lopez Anton Manuel
- Sebares Urbano Miguel Angel
Letrado Asesor
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28194 , F 37, S 8, H M 237787, I/A B (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-28
Empresa: ADVEO ESPAÑA SA
Consejero
- Lopez Anton Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28194 , F 34, S 8, H M 237787, I/A 84 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-28
Administrador Unico
- Lopez Anton Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35470 , F 198, S 8, H B 268882, I/A 5 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
Empresa: HNOS LOAN VEHICULOS INDUSTRIALES SL
Administrador Solidario
- Lopez Anton Antonio
- Lopez Anton Manuel
- Ramos Sanpere Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37482 , F 100, S 8, H B 300651, I/A 3 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-08
Empresa: HNOS LOAN VEHICULOS INDUSTRIALES SL
Administrador Solidario
- Lopez Anton Antonio
- Lopez Anton Manuel
- Ramos Sanpere Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37482 , F 99, S 8, H B 300651, I/A 2 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-08
Administrador Unico
- Lopez Anton Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35470 , F 198, S 8, H B 268882, I/A 4 (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-08
Información de LOPEZ ANTON MANUEL
Mostramos los datos de LOPEZ ANTON MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ ANTON MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos