LOPEZ-ANDRES MANCEBO SALVADOR
Informe ejecutivo de LOPEZ-ANDRES MANCEBO SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LOPEZ-ANDRES MANCEBO SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOPEZ-ANDRES GLOBAL SL | Administrador Unico | 17/02/2023 | |
GESTORA TESAL SL | Administrador Unico | 02/06/2009 | 11/11/2022 |
IBEROSPORT ASESORES DE INVERSIONES SL | Representante | 21/10/2015 | |
GRUPO ASESORES SA | Administrador Unico | 28/01/2011 |
VINCULACIONES DE LOPEZ-ANDRES MANCEBO SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ-ANDRES MANCEBO SALVADOR
Empresa: LOPEZ-ANDRES AUDITORES SL
Administrador Unico
- Lopez-andres Mancebo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32905 , F 157, S 8, H M 8657, I/A 8 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Empresa: GESTORA TESAL SL
Administrador Unico
- Lopez-andres Mancebo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18820 , F 79, S 8, H M 328195, I/A 8 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
Representante
- Lopez-andres Mancebo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16673 , F 128, S 8, H M 284490, I/A 7 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-28
Empresa: GRUPO ASESORES SA
Administrador Unico
- Lopez-andres Mancebo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648 , F 111, S 8, H M 45949, I/A 14 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-28
Empresa: GESTORA TESAL SL
Administrador Unico
- Lopez-andres Mancebo Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18820 , F 78, S 8, H M 328195, I/A 5 (02/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-28
Información de LOPEZ-ANDRES MANCEBO SALVADOR
Mostramos los datos de LOPEZ-ANDRES MANCEBO SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ-ANDRES MANCEBO SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos