LOPEZ AMOR SILVIA
Informe ejecutivo de LOPEZ AMOR SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ AMOR SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER CONSUMER FINANCE E.F.C. SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/06/2017 |
VINCULACIONES DE LOPEZ AMOR SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ AMOR SILVIA
Empresa: BANKINTER CONSUMER FINANCE E.F.C. SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27322 , F 195, S 8, H M 259543, I/A 115 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-28
Empresa: HELENA ACTIVOS LIQUIDOS SL
Consejero
- CAJAMAR CAJA RURAL SCC
- Lopez Amor Silvia
- MEDIACION Y DIAGNOSTICOS SA
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28343 , F 208, S 8, H M 369930, I/A 33 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-28
Empresa: HELENA ACTIVOS LIQUIDOS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24889 , F 199, S 8, H M 369930, I/A 19 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28
Empresa: HELENA ACTIVOS LIQUIDOS SL
Consejero
- Lopez Amor Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24889 , F 199, S 8, H M 369930, I/A 18 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-28
Información de LOPEZ AMOR SILVIA
Mostramos los datos de LOPEZ AMOR SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ AMOR SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos