LOPEZ ALONSO ANDRES
Informe ejecutivo de LOPEZ ALONSO ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ ALONSO ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IPEMA BLR SRL | Administrador Unico | 23/08/2024 | |
COMPLIANCE GAP MITIGATION SL | Socio Unico | 19/06/2019 | |
COMPLIANCE GAP MITIGATION SL | Administrador Unico | 19/06/2019 | |
RIQUEZA DEL LEVANTE SL | Administrador Unico | 13/08/2015 |
VINCULACIONES DE LOPEZ ALONSO ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ ALONSO ANDRES
Empresa: IPEMA BLR SRL
Administrador Unico
- Lopez Alonso Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 61748, I/A 1 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-04
Empresa: COMPLIANCE GAP MITIGATION SL
Administrador Unico
- Lopez Alonso Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39338 , F 21, S 8, H M 698543, I/A 1 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
Empresa: COMPLIANCE GAP MITIGATION SL
Socio Único
- Lopez Alonso Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39338 , F 21, S 8, H M 698543, I/A 1 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
Empresa: RIQUEZA DEL LEVANTE SL
Administrador Unico
- Lopez Alonso Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 964 , F 127, S 8, H AL 25458, I/A 4 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-04
Empresa: RIQUEZA DEL LEVANTE SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Alonso Andres
- Navarro Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 964 , F 127, S 8, H AL 25458, I/A 3 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-04
Información de LOPEZ ALONSO ANDRES
Mostramos los datos de LOPEZ ALONSO ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ ALONSO ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos