LOPEZ ALMARCHA JESUS
Informe ejecutivo de LOPEZ ALMARCHA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ ALMARCHA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARREÑO DE ALICANTE SL | Administrador Unico | 17/06/2016 | 11/06/2019 |
TRANSLOPEZ SA | Liquidador | 28/06/2016 | 29/03/2017 |
VINCULACIONES DE LOPEZ ALMARCHA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ ALMARCHA JESUS
Empresa: CARREÑO DE ALICANTE SL
Administrador Unico
- Lopez Almarcha Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3957 , F 80, S 8, H A 150631, I/A 2 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-03
Empresa: TRANSLOPEZ SA
Liquidador
- Lopez Almarcha Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 196, S 8, H A 12382, I/A 11 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-03
Empresa: TRANSLOPEZ SA
Liquidador
- Lopez Almarcha Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 196, S 8, H A 12382, I/A 10 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-03
Empresa: CARREÑO DE ALICANTE SL
Administrador Unico
- Lopez Almarcha Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3957 , F 79, S 8, H A 150631, I/A 1 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-03
Información de LOPEZ ALMARCHA JESUS
Mostramos los datos de LOPEZ ALMARCHA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ ALMARCHA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos