LOPEZ ALEXANDERSSON ELENA MARIA
Informe ejecutivo de LOPEZ ALEXANDERSSON ELENA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ ALEXANDERSSON ELENA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTCOSERVICE SA | Administrador Unico | 07/01/2015 | |
INTCOSERVICE SA | Apoderado | 07/04/2011 |
VINCULACIONES DE LOPEZ ALEXANDERSSON ELENA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ ALEXANDERSSON ELENA MARIA
Empresa: INTCOSERVICE SA
Administrador Unico
- Lopez Alexandersson Elena Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 9508, I/A 12 (25/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-29
Empresa: INTCOSERVICE SA
Administrador Unico
- Lopez Alexandersson Elena Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1322, L 235, F 186, S 8, H MA 9508, I/A 11 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-29
Empresa: INTCOSERVICE SA
Administrador Unico
- Lopez Alexandersson Elena Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1322, L 235, F 186, S 8, H MA 9508, I/A 9 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-29
Empresa: INTCOSERVICE SA
Apoderado
- Lopez Alexandersson Elena Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1322, L 235, F 185, S 8, H MA 9508, I/A 7 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-82-29
Información de LOPEZ ALEXANDERSSON ELENA MARIA
Mostramos los datos de LOPEZ ALEXANDERSSON ELENA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ ALEXANDERSSON ELENA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos