LOPEZ ALARCON ROSA MARIA
Informe ejecutivo de LOPEZ ALARCON ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ ALARCON ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AYOSA HOTELES SL | Apoderado Mancomunado | 12/06/2023 | |
AYOSA HOTELES SL | Apoderado Mancomunado | 05/07/2016 | 30/03/2023 |
AYOSA HOTELES SL | Apoderado Mancomunado | 06/07/2016 | 30/03/2023 |
AYOSA HOTELES SL | Apoderado Mancomunado | 08/07/2016 | 30/03/2023 |
AYOSA HOTELES SL | Apoderado Mancomunado | 30/03/2023 | |
EVERTMEL SL | Apoderado Mancomunado | 06/10/2011 | 18/04/2016 |
VINCULACIONES DE LOPEZ ALARCON ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ ALARCON ROSA MARIA
Empresa: AYOSA HOTELES SL
Apoderado Mancomunado
- Gomez Escalona Juan Carlos
- Lopez Alarcon Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 80, S 8, H PM 72050, I/A 23 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-07
Empresa: AYOSA HOTELES SL
Apoderado Mancomunado
- Echevarria Puyol Gonzalo
- Garcia Balaguer Patricia-aihnoa
- Garcia Balaguer Patricia-aihnoa
- Gomez Escalona Juan Carlos
- Gomez Escalona Juan Carlos
- Lopez Alarcon Rosa Maria
- Lopez Alarcon Rosa Maria
- Pol Crespi Damian
- Torres Rubio Antonio
- Torres Rubio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 80, S 8, H PM 72050, I/A 22 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-07
Empresa: AYOSA HOTELES SL
Apoderado Mancomunado
- Gomez Escalona Juan Carlos
- Lopez Alarcon Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 76, S 8, H PM 72050, I/A 11 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-07
Empresa: AYOSA HOTELES SL
Apoderado Mancomunado
- Gomez Escalona Juan Carlos
- Lopez Alarcon Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 76, S 8, H PM 72050, I/A 10 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-07
Empresa: AYOSA HOTELES SL
Apoderado Mancomunado
- Gomez Escalona Juan Carlos
- Lopez Alarcon Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2540 , F 55, S 8, H PM 72050, I/A 7 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-07
Empresa: EVERTMEL SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2610 , F 166, S 8, H PM 40996, I/A 16 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-07
Empresa: EVERTMEL SL
Apoderado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2474 , F 68, S 8, H PM 40996, I/A 5 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-07
Información de LOPEZ ALARCON ROSA MARIA
Mostramos los datos de LOPEZ ALARCON ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ ALARCON ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos