LOPEZ ACEDO MARIA DEL SOL
Informe ejecutivo de LOPEZ ACEDO MARIA DEL SOL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOPEZ ACEDO MARIA DEL SOL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEXOIL PETROLIUM SL | Socio Unico | 23/11/2023 | |
TEXOIL PETROLIUM SL | Administrador Unico | 06/06/2023 | |
ALASKA-OIL SL | Socio Unico | 18/04/2018 | |
ALASKA-OIL SL | Administrador Unico | 18/04/2018 | |
FINCA ABLANEDO SL | Socio Unico | 06/11/2012 | |
FINCA ABLANEDO SL | Administrador Unico | 06/11/2012 | |
ACEDO GASOLEOS Y LUBRICANTES SL | Socio Unico | 07/10/2011 |
VINCULACIONES DE LOPEZ ACEDO MARIA DEL SOL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ ACEDO MARIA DEL SOL
Empresa: TEXOIL PETROLIUM SL
Socio Único
- Lopez Acedo Maria Del Sol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36540 , F 164, S 8, H M 656331, I/A 6 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-28
Empresa: TEXOIL PETROLIUM SL
Administrador Unico
- Lopez Acedo Maria Del Sol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36540 , F 164, S 8, H M 656331, I/A 5 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-28
Empresa: ALASKA-OIL SL
Administrador Unico
- Lopez Acedo Maria Del Sol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37538 , F 41, S 8, H M 669145, I/A 1 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-28
Empresa: ALASKA-OIL SL
Socio Único
- Lopez Acedo Maria Del Sol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37538 , F 41, S 8, H M 669145, I/A 1 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-28
Empresa: ACEDO GASOLEOS Y LUBRICANTES SL
Administrador Unico
- Lopez Acedo Maria Del Sol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 880 , F 37, S 8, H OR 15486, I/A 2 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-32
Empresa: FINCA ABLANEDO SL
Administrador Unico
- Lopez Acedo Maria Del Sol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30415 , F 130, S 8, H M 547436, I/A 1 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
Empresa: FINCA ABLANEDO SL
Socio Único
- Lopez Acedo Maria Del Sol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30415 , F 130, S 8, H M 547436, I/A 1 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
Empresa: ACEDO GASOLEOS Y LUBRICANTES SL
Administrador Unico
- Lopez Acedo Maria Del Sol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29241 , F 43, S 8, H M 526435, I/A 1 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-28
Empresa: ACEDO GASOLEOS Y LUBRICANTES SL
Socio Único
- Lopez Acedo Maria Del Sol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29241 , F 43, S 8, H M 526435, I/A 1 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-28
Información de LOPEZ ACEDO MARIA DEL SOL
Mostramos los datos de LOPEZ ACEDO MARIA DEL SOL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ ACEDO MARIA DEL SOL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos