LOPEZ ABELLAN JOAQUIN
Informe ejecutivo de LOPEZ ABELLAN JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ ABELLAN JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOVALUE SPAIN SERVICING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2021 | |
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/10/2021 |
VINCULACIONES DE LOPEZ ABELLAN JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ ABELLAN JOAQUIN
Empresa: ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41655 , F 53, S 8, H M 566434, I/A 345 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lopez Abellan Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42464 , F 14, S 8, H M 549293, I/A 523 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-28
Empresa: PROMOCIONES PROMERSOL SL
Administrador Solidario
- Lopez Abellan Joaquin
- Lorenzo Esquiva Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2932 , F 194, S 8, H A 92244, I/A 3 (17/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-165-03
Empresa: EMEQUIN PROMOTORES SL
Administrador Solidario
- Garcia Hernandez Emerito
- Lopez Abellan Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2832 , F 74, S 8, H A 86548, I/A 3 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-03
Información de LOPEZ ABELLAN JOAQUIN
Mostramos los datos de LOPEZ ABELLAN JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ ABELLAN JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos