LOPETEGUI OTEIZA LUIS MARIA
Informe ejecutivo de LOPETEGUI OTEIZA LUIS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPETEGUI OTEIZA LUIS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELBORDINY GLOBAL SL | Liquidador | 23/06/2016 |
VINCULACIONES DE LOPETEGUI OTEIZA LUIS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPETEGUI OTEIZA LUIS MARIA
Empresa: ELBORDINY GLOBAL SL
Liquidador
- Lopetegui Oteiza Luis Maria
- Shai Boradiny
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42378 , F 123, S 8, H B 406055, I/A 3 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-08
Empresa: ELBORDINY GLOBAL SL
Administrador Unico
- Lopetegui Oteiza Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42378 , F 123, S 8, H B 406055, I/A 2 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-08
Empresa: ELBORDINY GLOBAL SL
Administrador Unico
- Lopetegui Oteiza Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42378 , F 121, S 8, H B 406055, I/A 1 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-08
Empresa: BORSOU SL
Liquidador
- Lopetegui Oteiza Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33982 , F 54, S 8, H B 237693, I/A 3 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-08
Empresa: BORSOU SL
Administrador Unico
- Lopetegui Oteiza Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33982 , F 54, S 8, H B 237693, I/A 3 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-08
Información de LOPETEGUI OTEIZA LUIS MARIA
Mostramos los datos de LOPETEGUI OTEIZA LUIS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPETEGUI OTEIZA LUIS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos