LOPERA OBANDO MARTHA
Informe ejecutivo de LOPERA OBANDO MARTHA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPERA OBANDO MARTHA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPORT EXPORT 2050 SL | Administrador Unico | 12/03/2024 | |
LA CUCHARITA VALENCIA SL | Administrador Unico | 01/06/2021 | |
LA CUCHARITA VALENCIA SL | Socio Unico | 01/06/2021 | |
INFOTERRANOVA SL | Administrador Unico | 17/11/2016 |
VINCULACIONES DE LOPERA OBANDO MARTHA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPERA OBANDO MARTHA
Empresa: IMPORT EXPORT 2050 SL
Administrador Unico
- Lopera Obando Martha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11025, L 8303, F 220, S 8, H V 199566, I/A 3 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-46
Empresa: FAVIBOLOTA ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Lopera Obando Martha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10927, L 8205, F 48, S 8, H V 196221, I/A 7 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-46
Empresa: FAVIBOLOTA ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Lopera Obando Martha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10927, L 8205, F 46, S 8, H V 196221, I/A 3 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-46
Empresa: LA CUCHARITA VALENCIA SL
Administrador Unico
- Lopera Obando Martha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11002, L 8280, F 173, S 8, H V 198640, I/A 1 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-46
Empresa: LA CUCHARITA VALENCIA SL
Socio Único
- Lopera Obando Martha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11002, L 8280, F 173, S 8, H V 198640, I/A 1 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-46
Empresa: INFOTERRANOVA SL
Administrador Unico
- Lopera Obando Martha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8915, L 6201, F 24, S 8, H V 129994, I/A 4 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-46
Información de LOPERA OBANDO MARTHA
Mostramos los datos de LOPERA OBANDO MARTHA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPERA OBANDO MARTHA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos