LOPERA LOPEZ JORGE
Informe ejecutivo de LOPERA LOPEZ JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPERA LOPEZ JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDA SERVICE CONSULTING SL | Administrador Unico | 23/01/2024 | |
JLL INVESTMENTS BUSINESS SL | Administrador Unico | 12/04/2023 | |
JLL MANAGEMENT AND BROKERAGE SL | Administrador Unico | 19/08/2022 | |
AXOR SERVICIOS JUDICIALES SL | Administrador Unico | 08/07/2021 | |
DIAMOND EVOLUTION SL | Administrador Unico | 07/01/2021 | |
AXOR INVERSIONES Y GESTION L & C SL | Administrador Unico | 15/02/2018 | |
GLIESE 581 SL | Administrador Unico | 22/11/2017 | |
SYSTEM HOME BUILDING SL | Administrador Unico | 30/06/2017 | |
AXOR VERMITTLER UND INVESTOREN SL | Administrador Unico | 26/06/2017 | |
INVERSIONES DEPORTIVAS GODO SL | Administrador Unico | 05/05/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LOPERA LOPEZ JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPERA LOPEZ JORGE
Empresa: EDA SERVICE CONSULTING SL
Administrador Unico
- Lopera Lopez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3414 , F 139, S 8, H T 61451, I/A 1 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-43
Empresa: JLL INVESTMENTS BUSINESS SL
Administrador Unico
- Lopera Lopez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1688 , F 94, S 8, H L 34782, I/A 1 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-25
Empresa: JLL MANAGEMENT AND BROKERAGE SL
Administrador Unico
- Lopera Lopez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1665 , F 151, S 8, H L 34305, I/A 1 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-25
Empresa: AXOR SERVICIOS JUDICIALES SL
Administrador Unico
- Lopera Lopez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 1, S 8, H L 33439, I/A 1 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-25
Empresa: DIAMOND EVOLUTION SL
Administrador Unico
- Lopera Lopez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6341 , F 158, S 8, H SE113259, I/A 5 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-41
Empresa: AXOR INVERSIONES Y GESTION L & C SL
Administrador Unico
- Lopera Lopez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 166, S 8, H L 30820, I/A 1 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-25
Empresa: GLIESE 581 SL
Administrador Unico
- Lopera Lopez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42705 , F 121, S 8, H B 415094, I/A 7 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-08
Empresa: SYSTEM HOME BUILDING SL
Administrador Unico
- Lopera Lopez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505 , F 93, S 8, H L 30401, I/A 2 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-25
Empresa: AXOR VERMITTLER UND INVESTOREN SL
Administrador Unico
- Lopera Lopez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504 , F 159, S 8, H L 30354, I/A 1 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-25
Empresa: INVERSIONES DEPORTIVAS GODO SL
Administrador Unico
- Lopera Lopez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40536 , F 199, S 8, H B 366523, I/A 4 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-08
VER MAS ACTOS
Información de LOPERA LOPEZ JORGE
Mostramos los datos de LOPERA LOPEZ JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPERA LOPEZ JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos