LOOR MORA DIOLOGUITA CECIBEL
Informe ejecutivo de LOOR MORA DIOLOGUITA CECIBEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOOR MORA DIOLOGUITA CECIBEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GASTROMANABA OLIMPIA SL | Administrador Solidario | 21/01/2022 |
VINCULACIONES DE LOOR MORA DIOLOGUITA CECIBEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOOR MORA DIOLOGUITA CECIBEL
Empresa: GASTROMANABA OLIMPIA SL
Administrador Solidario
- Loor Mora Diologuita Cecibel
- Loor Mora Frella Yanet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11111, L 8389, F 33, S 8, H V 202389, I/A 1 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-46
Empresa: TASKA AMPABEL SL
Administrador Solidario
- Jimenez Lopez Maria Amparo
- Loor Mora Diologuita Cecibel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9030, L 6315, F 26, S 8, H V 133778, I/A 2 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-46
Empresa: TASKA AMPABEL SL
Administrador Solidario
- Jimenez Lopez Maria Amparo
- Loor Mora Diologuita Cecibel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9030, L 6315, F 26, S 8, H V 133778, I/A 1 (22/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-46
Información de LOOR MORA DIOLOGUITA CECIBEL
Mostramos los datos de LOOR MORA DIOLOGUITA CECIBEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOOR MORA DIOLOGUITA CECIBEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos