LONGO MARTINEZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de LONGO MARTINEZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LONGO MARTINEZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CATALUNYA BANC SA | Consejero | 10/06/2011 | 02/12/2011 |
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA TARRAGONA I MANRESA | MRO.COMS.EJE | 12/05/2011 | 16/06/2011 |
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA TARRAGONA I MANRESA | Vicepresidente | 12/05/2011 | 16/06/2011 |
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA TARRAGONA I MANRESA | Consejero | 12/05/2011 | 16/06/2011 |
VINCULACIONES DE LONGO MARTINEZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LONGO MARTINEZ FRANCISCO
Empresa: CATALUNYA BANC SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42616 , F 99, S 8, H B 411816, I/A 25 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-237-08
Consejero
- Longo Martinez Francisco
MRO.COMS.EJE
- Longo Martinez Francisco
Vicepresidente
- Longo Martinez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42096 , F 210, S 8, H B 400372, I/A 60 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-08
Empresa: CATALUNYA BANC SA
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42616 , F 1, S 8, H B 411816, I/A 1 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-08
Consejero
- Abello Hierro Joan Albert
- Alabern Valenti Josep
- Campins Punter Jordi
- Casado Juan Fernando
- Diaz Sanchez Esteban
- Echaniz Sans Juan
- Edward Hugh Bengree Jones
- Farres Penela Josep Maria
- Garcia Rodriguez Jorge Antonio
- Guasch Lujan Josep
- Laguarta Bertran Ferran
- Llarden Carratala Antoni
- Lliberia Esteve Joan Angel
- Longo Martinez Francisco
- Matas Arnalot Juan Antonio
- Molins Codina Josep
- Pastor Solernou Carme
- Roquet Sanchez Jaume
- Rosell Marti Manel
- Sanchez Lopez Javier
- Ubeda Lopez Francisco
MRO.COMS.CTR
MRO.COMS.EJE
MRO.COMS.O.S
Presidente
Secretario
V-SEC NO CON
Vicepresidente
- Rosell Marti Manel
- Abello Hierro Joan Albert
- Farres Penela Josep Maria
- Longo Martinez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42096 , F 198, S 8, H B 400372, I/A 54 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-08
Información de LONGO MARTINEZ FRANCISCO
Mostramos los datos de LONGO MARTINEZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LONGO MARTINEZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos