LONGARES ALEGRE MARCOS
Informe ejecutivo de LONGARES ALEGRE MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LONGARES ALEGRE MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SURFOON RETAIL SL | Administrador Unico | 14/05/2024 | |
MAGICWAVE EUROPE SL | Administrador Unico | 27/11/2023 | |
NOW 07 SL | Administrador Unico | 09/03/2021 | |
TOP SPORT SL | Administrador Unico | 05/04/2018 |
VINCULACIONES DE LONGARES ALEGRE MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LONGARES ALEGRE MARCOS
Empresa: SURFOON RETAIL SL
Administrador Unico
- Longares Alegre Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 615173, I/A 1 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-08
Empresa: MAGICWAVE EUROPE SL
Administrador Unico
- Longares Alegre Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49029 , F 35, S 8, H B 605094, I/A 1 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-08
Empresa: NOW 07 SL
Administrador Unico
- Longares Alegre Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40351 , F 132, S 8, H B 364982, I/A 8 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-08
Empresa: NOW 07 SL
Consejero Delegado
- Longares Alegre Marcos
Consejero
- Casanovas Guerin Jacobo
- Coll Cañellas Ignacio
- Garcia Rodriguez Conchi
- Longares Alegre Marcos
Presidente
- Longares Alegre Marcos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40351 , F 132, S 8, H B 364982, I/A 7 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-08
Empresa: TOP SPORT SL
Administrador Unico
- Longares Alegre Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21954 , F 204, S 8, H B 29645, I/A 11 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Empresa: NOW 07 SL
Consejero Delegado
- Longares Alegre Marcos
Consejero
- Casanovas Guerin Jacobo
- Coll Cañellas Ignacio
- Garcia Rodriguez Conchi
- Longares Alegre Marcos
Presidente
- Longares Alegre Marcos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40351 , F 131, S 8, H B 364982, I/A 6 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-08
Empresa: NOW 07 SL
Consejero Delegado
- Longares Alegre Marcos
Consejero
- Casanovas Guerin Jacobo
- Coll Cañellas Ignacio
- Garcia Rodriguez Conchi
- Longares Alegre Marcos
Presidente
- Longares Alegre Marcos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40351 , F 130, S 8, H B 364982, I/A 4 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-08
Empresa: NOW 07 SL
Administrador Unico
- Longares Alegre Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40351 , F 130, S 8, H B 364982, I/A 4 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-08
Información de LONGARES ALEGRE MARCOS
Mostramos los datos de LONGARES ALEGRE MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LONGARES ALEGRE MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos