LOMBARDIA CRESPO ANTONIO
Informe ejecutivo de LOMBARDIA CRESPO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOMBARDIA CRESPO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAZO DA MAGA SL | Socio Unico | 09/06/2014 | |
PAZO DA MAGA SL | Administrador Unico | 09/06/2014 | |
MIÑOSIL SL | Administrador Solidario | 24/03/2011 | |
GESTEGA MONFORTE SL | Administrador Solidario | 07/05/2010 |
VINCULACIONES DE LOMBARDIA CRESPO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOMBARDIA CRESPO ANTONIO
Empresa: PENA DAS DONAS SL
Administrador Solidario
- Lombardia Crespo Antonio
- Vazquez Rodriguez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 353 , F 11, S 8, H LU 10893, I/A 3 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-27
Empresa: KARMA DO SIL SL
Administrador Unico
- Lombardia Crespo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 91, S 8, H LU 17196, I/A 2 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-27
Empresa: KARMA DO SIL SL
Administrador Solidario
- Lombardia Crespo Andres
- Lombardia Crespo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 91, S 8, H LU 17196, I/A 2 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-27
Empresa: KARMA DO SIL SL
Socio Único
- Lombardia Crespo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 91, S 8, H LU 17196, I/A 2 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-27
Empresa: KARMA DO SIL SL
Administrador Solidario
- Lombardia Crespo Andres
- Lombardia Crespo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 90, S 8, H LU 17196, I/A 1 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-27
Empresa: MIÑOSIL SL
Administrador Solidario
- Lombardia Crespo Antonio
- Varela Aguiar Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 1, S 8, H LU 14053, I/A 1 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-27
Empresa: GESTEGA MONFORTE SL
Administrador Solidario
- Lombardia Crespo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 342 , F 142, S 8, H LU 10308, I/A 2 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-27
Empresa: PENA DAS DONAS SL
Administrador Solidario
- Lombardia Crespo Antonio
- Vazquez Rodriguez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 353 , F 11, S 8, H LU 10893, I/A 2 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-62-27
Información de LOMBARDIA CRESPO ANTONIO
Mostramos los datos de LOMBARDIA CRESPO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOMBARDIA CRESPO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos