LOJO GARCIA ANTONIA
Informe ejecutivo de LOJO GARCIA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOJO GARCIA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS LOJO SL | Administrador Mancomunado | 27/11/2019 | 07/01/2022 |
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS LOJO SL | Administrador Unico | 20/03/2013 | 18/11/2015 |
VINCULACIONES DE LOJO GARCIA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOJO GARCIA ANTONIA
Empresa: MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS LOJO SL
Administrador Mancomunado
- Lojo Garcia Antonia
- Lojo Garcia Francisco
- Lojo Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 190, S 8, H CA 5256, I/A 8 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-11
Empresa: MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS LOJO SL
Administrador Mancomunado
- Lojo Garcia Antonia
- Lojo Garcia Francisco
- Lojo Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 189, S 8, H CA 5256, I/A 7 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-11
Empresa: MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS LOJO SL
Administrador Unico
- Lojo Garcia Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 189, S 8, H CA 5256, I/A 6 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-11
Empresa: MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS LOJO SL
Administrador Unico
- Lojo Garcia Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 188, S 8, H CA 5256, I/A 4 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-11
Información de LOJO GARCIA ANTONIA
Mostramos los datos de LOJO GARCIA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOJO GARCIA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos