LOJO CASAL MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de LOJO CASAL MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOJO CASAL MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SECURITAS SEGURIDAD HOLDING SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/03/2024 | |
SECURITAS SEGURIDAD HOLDING SL | Apoderado | 30/05/2022 | |
SECURITAS SEGURIDAD HOLDING SL | Apoderado Solidario | 22/05/2020 |
VINCULACIONES DE LOJO CASAL MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOJO CASAL MARIA DOLORES
Empresa: SECURITAS SEGURIDAD HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Calheiros Aguiar Alexandre
- Lojo Casal Maria Dolores
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40434 , F 186, S 8, H M 314601, I/A 45 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
Empresa: SECURITAS SEGURIDAD HOLDING SL
Apoderado
- Lojo Casal Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40434 , F 183, S 8, H M 314601, I/A 38 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-28
Empresa: SECURITAS SEGURIDAD HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Lojo Casal Maria Dolores
- Miranda Calapez Ana Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26902 , F 83, S 8, H M 314601, I/A 32 (22/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-28
Empresa: GALICIA DREAMS SL
Administrador Solidario
- Lojo Casal Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167, L 3167, F 215, S 8, H PO 39425, I/A 2 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-36
Empresa: ALOLOLA SUSTAINABLE CLOTHING SL
Administrador Unico
- Lojo Casal Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286 , F 130, S 8, H SC 48475, I/A 3 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-15
Empresa: ALOLOLA SUSTAINABLE CLOTHING SL
Administrador Unico
- Lojo Casal Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286 , F 126, S 8, H SC 48475, I/A 1 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-15
Empresa: ALOLOLA SUSTAINABLE CLOTHING SL
Socio Único
- Lojo Casal Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286 , F 126, S 8, H SC 48475, I/A 1 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-15
Empresa: SUNEDISON SPAIN RSC SL
Apoderado
- Lojo Casal Maria Dolores
- Posse Cobas Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31791 , F 97, S 8, H M 572065, I/A 7 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-28
Empresa: SUNEDISON SPAIN RSC SL
Apoderado
- Awad Christopher Phillip
- Eguino Villegas Juan
- Lojo Casal Maria Dolores
- Posse Cobas Santiago
- Secades Hervas Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31791 , F 95, S 8, H M 572065, I/A 5 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-28
Información de LOJO CASAL MARIA DOLORES
Mostramos los datos de LOJO CASAL MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOJO CASAL MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos