LOIZAGA SAN EMETERIO IKER
Informe ejecutivo de LOIZAGA SAN EMETERIO IKER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOIZAGA SAN EMETERIO IKER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTEGRATED SERVICE SOLUTIONS GLOBAL FORWARDING SPAIN SL | Apoderado | 21/08/2023 | |
INTEGRATED SERVICE SOLUTIONS GLOBAL FORWARDING SPAIN SL | Apoderado | 04/01/2023 |
VINCULACIONES DE LOIZAGA SAN EMETERIO IKER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOIZAGA SAN EMETERIO IKER
Apoderado
- Aguera Comino Francisco Javier
- Alvarez Borrego Alberto
- Esteban Fernandez Alberto
- Loizaga San Emeterio Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6115 , F 87, S 8, H BI 51857, I/A 17 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-48
Apoderado
- Alvarez Borrego Alberto
- Esteban Fernandez Alberto
- Loizaga San Emeterio Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6115 , F 86, S 8, H BI 51857, I/A 16 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-48
Empresa: HAIZEA WIND SL
Apoderado
- Loizaga San Emeterio Iker
- Loizaga San Emeterio Iker
- Quintana Pradera Alvaro
- Quintana Pradera Damaso
- Quintana Pradera Damaso
- Sanchez Horneros Vidales Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5851 , F 161, S 8, H BI 69190, I/A 25 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-48
Empresa: HAIZEA WIND SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5851 , F 157, S 8, H BI 69190, I/A 22 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-193-48
Empresa: HAIZEA WIND SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5851 , F 155, S 8, H BI 69190, I/A 11 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-48
Información de LOIZAGA SAN EMETERIO IKER
Mostramos los datos de LOIZAGA SAN EMETERIO IKER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOIZAGA SAN EMETERIO IKER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos