LOINAZ PESCADOR MIREN GOTZONE
Informe ejecutivo de LOINAZ PESCADOR MIREN GOTZONE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOINAZ PESCADOR MIREN GOTZONE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARLOI CONCEPT SL | Socio Unico | 25/06/2024 | |
GARLOI CONCEPT SL | Administrador Unico | 25/06/2024 | |
VIAJAR CON TABLAS SL | Administrador Solidario | 03/07/2020 | |
ALGANATEX SL | Administrador Unico | 18/05/2016 | |
LUA DENDAK SL | Socio Unico | 22/07/2013 | |
LUA DENDAK SL | Administrador Unico | 22/07/2013 |
VINCULACIONES DE LOINAZ PESCADOR MIREN GOTZONE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOINAZ PESCADOR MIREN GOTZONE
Empresa: GARLOI CONCEPT SL
Administrador Unico
- Loinaz Pescador Miren Gotzone
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 827172, I/A 1 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-28
Empresa: GARLOI CONCEPT SL
Socio Único
- Loinaz Pescador Miren Gotzone
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 827172, I/A 1 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-28
Empresa: VIAJAR CON TABLAS SL
Administrador Solidario
- Garro Solla Martin Jose
- Loinaz Pescador Miren Gotzone
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2953 , F 48, S 8, H SS 42711, I/A 1 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-20
Empresa: ALGANATEX SL
Administrador Unico
- Loinaz Pescador Miren Gotzone
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2748 , F 147, S 8, H SS 38512, I/A 1 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-20
Empresa: LUA DENDAK SL
Administrador Unico
- Loinaz Pescador Miren Gotzone
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2609 , F 137, S 8, H SS 35600, I/A 1 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-20
Empresa: LUA DENDAK SL
Socio Único
- Loinaz Pescador Miren Gotzone
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2609 , F 137, S 8, H SS 35600, I/A 1 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-20
Empresa: ERRENBENE SL
Administrador Solidario
- Balda Sixto Izaskun
- Loinaz Pescador Miren Gotzone
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2484 , F 38, S 8, H SS 32688, I/A 2 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-20
Empresa: ERRENBENE SL
Administrador Solidario
- Balda Sixto Izaskun
- Loinaz Pescador Miren Gotzone
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2484 , F 36, S 8, H SS 32688, I/A 1 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-20
Información de LOINAZ PESCADOR MIREN GOTZONE
Mostramos los datos de LOINAZ PESCADOR MIREN GOTZONE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOINAZ PESCADOR MIREN GOTZONE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos