LOINAZ ORUBE ANTON
Informe ejecutivo de LOINAZ ORUBE ANTON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE LOINAZ ORUBE ANTON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL RESSO TANATORI DE MASCOTES SL | Administrador Solidario | 14/03/2024 | |
ARIMA PET VENTURE BUILDER SL | Administrador Solidario | 16/01/2024 | |
ARIMA VENTURE BUILDER SL | Administrador Solidario | 24/05/2023 | |
ANIMA TANATORIO DE ANIMALES SL | Administrador Solidario | 14/07/2022 | |
SORTEM DELIVERY SL | Administrador Unico | 03/09/2013 |
VINCULACIONES DE LOINAZ ORUBE ANTON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOINAZ ORUBE ANTON
Empresa: EL RESSO TANATORI DE MASCOTES SL
Administrador Solidario
- Loinaz Orube Anton
- Valero Alonso Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3426 , F 21, S 8, H T 61767, I/A 1 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-43
Empresa: ARIMA PET VENTURE BUILDER SL
Administrador Solidario
- Loinaz Orube Anton
- Loinaz Orube Iñaki
- Martinez Palomar Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49088 , F 190, S 8, H B 607266, I/A 1 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-08
Empresa: ARIMA VENTURE BUILDER SL
Administrador Solidario
- Loinaz Orube Anton
- Martinez Palomar Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48798 , F 112, S 8, H B 596667, I/A 1 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-08
Empresa: ANIMA TANATORIO DE ANIMALES SL
Administrador Solidario
- Loinaz Orube Anton
- Loinaz Orube Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2896 , F 113, S 8, H SS 41612, I/A 4 (14/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-20
Empresa: ANIMA TANATORIO DE ANIMALES SL
Administrador Unico
- Loinaz Orube Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2896 , F 113, S 8, H SS 41612, I/A 4 (14/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-20
Empresa: ANIMA TANATORIO DE ANIMALES SL
Administrador Unico
- Loinaz Orube Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46488 , F 171, S 8, H B 521666, I/A 1 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-08
Empresa: SORTEM DELIVERY SL
Administrador Unico
- Loinaz Orube Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43927 , F 70, S 8, H B 441952, I/A 1 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-08
Empresa: FURE SA
Apoderado
- Loinaz Orube Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1261 , F 38, S 8, H SS 5216, I/A 22 (30/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-88-20
Apoderado
- Loinaz Orube Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1707 , F 52, S 8, H SS 14440, I/A 13 (30/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-88-20
Empresa: ZENTOLEN BERRI SA
Apoderado
- Loinaz Orube Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1368 , F 203, S 8, H SS 7423, I/A 14 (30/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-88-20
VER MAS ACTOS
Información de LOINAZ ORUBE ANTON
Mostramos los datos de LOINAZ ORUBE ANTON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOINAZ ORUBE ANTON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos