LOIC BRUNO MARIE AUDREN DE KERDREL
Informe ejecutivo de LOIC BRUNO MARIE AUDREN DE KERDREL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOIC BRUNO MARIE AUDREN DE KERDREL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PELIKANO BALEARIC ISLANDS SL | Administrador Solidario | 20/10/2021 | |
PELIKANO FINANCIAL SERVICES SL | Administrador Solidario | 21/02/2018 | |
PELIKANO REAL ESTATE SL | Administrador Solidario | 13/01/2015 |
VINCULACIONES DE LOIC BRUNO MARIE AUDREN DE KERDREL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOIC BRUNO MARIE AUDREN DE KERDREL
Empresa: PELIKANO BALEARIC ISLANDS SL
Administrador Solidario
- Loic Bruno Marie Audren De Kerdrel
- Philippe Claude Alain Corsini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48020 , F 179, S 8, H B 569742, I/A 1 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-08
Empresa: PELIKANO FINANCIAL SERVICES SL
Administrador Solidario
- Loic Bruno Marie Audren De Kerdrel
- Philippe Claude Alain Corsini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46287 , F 57, S 8, H B 515306, I/A 1 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-08
Empresa: PELIKANO REAL ESTATE SL
Administrador Solidario
- Loic Bruno Marie Audren De Kerdrel
- Philippe Claude Alain Corsini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44620 , F 40, S 8, H B 461400, I/A 1 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-08
Información de LOIC BRUNO MARIE AUDREN DE KERDREL
Mostramos los datos de LOIC BRUNO MARIE AUDREN DE KERDREL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOIC BRUNO MARIE AUDREN DE KERDREL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos