LOHMER SEBASTIAN HUBERTUS
Informe ejecutivo de LOHMER SEBASTIAN HUBERTUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOHMER SEBASTIAN HUBERTUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLL BVK GRAN VIA SL | Apoderado Mancomunado | 16/08/2018 |
VINCULACIONES DE LOHMER SEBASTIAN HUBERTUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOHMER SEBASTIAN HUBERTUS
Empresa: GLL BVK GRAN VIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Blanco Nieves Rafael
- Ferrer Garceran Dolores
- Lohmer Sebastian Hubertus
- Wangermann Jan Michael
Consejero
- Blanco Nieves Rafael
- Ferrer Garceran Dolores
- Lohmer Sebastian Hubertus
Presidente
- Lohmer Sebastian Hubertus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32111 , F 100, S 8, H M 577904, I/A 16 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-28
Empresa: GLL BVK GRAN VIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Blanco Nieves Rafael
- Ferrer Garceran Dolores
- Lohmer Sebastian Hubertus
- Wangermann Jan Michael
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32111 , F 100, S 8, H M 577904, I/A 15 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-28
Empresa: GLL BVK GRAN VIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Blanco Nieves Rafael
- Ferrer Garceran Dolores
- Linker Irmgard
- Lohmer Sebastian Hubertus
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32111 , F 100, S 8, H M 577904, I/A 15 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-28
Empresa: GLL BVK GRAN VIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Blanco Nieves Rafael
- Ferrer Garceran Dolores
- Linker Irmgard
- Lohmer Sebastian Hubertus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32111 , F 100, S 8, H M 577904, I/A 14 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-28
Empresa: GLL BVK GRAN VIA SL
Consejero
- Blanco Nieves Rafael
- Ferrer Garceran Dolores
- Lohmer Sebastian Hubertus
Presidente
- Lohmer Sebastian Hubertus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32111 , F 99, S 8, H M 577904, I/A 12 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-28
Empresa: GLL BVK GRAN VIA SL
Apoderado Mancomunado
- Blanco Nieves Rafael
- Ferrer Garceran Dolores
- Lohmer Sebastian Hubertus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32111 , F 98, S 8, H M 577904, I/A 9 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-28
Empresa: BAINBRIDGE SL
Consejero
- Blanco Nieves Rafael
- Ferrer Garceran Dolores
- Lohmer Sebastian Hubertus
- Stolberg-wernigerode Georg Henrich Prinz Zu
Presidente
- Lohmer Sebastian Hubertus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32111 , F 92, S 8, H M 577904, I/A 2 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-28
Información de LOHMER SEBASTIAN HUBERTUS
Mostramos los datos de LOHMER SEBASTIAN HUBERTUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOHMER SEBASTIAN HUBERTUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos