LOECHES MONGE JORGE
Informe ejecutivo de LOECHES MONGE JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOECHES MONGE JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACKERMANN INTERNATIONAL EXECUTIVE HOLDING SL | Apoderado | 07/06/2021 |
VINCULACIONES DE LOECHES MONGE JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOECHES MONGE JORGE
Apoderado
- Loeches Monge Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38553 , F 93, S 8, H M 685642, I/A 4 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-28
Secretario No Consejero
- Loeches Monge Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38553 , F 92, S 8, H M 685642, I/A 3 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-28
Presidente
Secretario No Consejero
- Loeches Monge Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38553 , F 85, S 8, H M 685642, I/A 1 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-28
Empresa: ACKERMANN MIDDLE MANAGEMENT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Martin Jose Antonio
- Loeches Monge Jorge
- Pimentel Dominguez Samuel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19859 , F 11, S 8, H M 349913, I/A 6 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-28
Empresa: ACKERMANN MIDDLE MANAGEMENT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Martin Jose Antonio
- Loeches Monge Jorge
- Pimentel Dominguez Samuel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19859 , F 10, S 8, H M 349913, I/A 4 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-28
Información de LOECHES MONGE JORGE
Mostramos los datos de LOECHES MONGE JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOECHES MONGE JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos